17. mai 2006Claus Iversen forlater styretENA INVEST A/SClaus Iversen forlater styret for ENA INVEST A/S etter en periode på 3 år.Se mere
17. mai 2006Claus Iversen forlater styretENA HOLDING A/SClaus Iversen forlater styret for ENA HOLDING A/S etter en periode på 3 år.Se mere
7. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortENA INVEST A/SENA INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Claus Iversen er styreleder.Se mere
7. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortENA HOLDING A/SENA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Claus Iversen er styreleder.Se mere
21. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortENA HOLDING A/SENA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Claus Iversen er styreleder.Se mere
21. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortENA INVEST A/SENA INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Claus Iversen er styreleder.Se mere
12. mai 2004Bodil Nygaard blir med i styretENA INVEST A/SBodil Nygaard blir med i styret for ENA INVEST A/S. Claus Iversen er fortsatt styreleder.Se mere
12. mai 2004Bodil Nygaard blir med i styretENA HOLDING A/SBodil Nygaard erstatter Erik Nygaard i styret for ENA HOLDING A/S etter en periode på 6 år. Claus Iversen er fortsatt styreleder.Se mere
12. mai 2004Bodil Nygaard blir med i ledelsenENA INVEST A/SBodil Nygaard erstatter Inger Nygaard i ledelsen for ENA INVEST A/S etter en periode på 7 år. Claus Iversen er styreleder.Se mere
12. mai 2004Bodil Nygaard blir med i ledelsenENA HOLDING A/SBodil Nygaard erstatter Inger Nygaard i ledelsen for ENA HOLDING A/S etter en periode på 6 år. Claus Iversen er styreleder.Se mere
1. januar 2004Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeENA HOLDING A/STidligere bransje: Rederivirksomhed, fragtfart. Claus Iversen er styreleder.Se mere
7. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortENA HOLDING A/SENA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Claus Iversen er styreleder.Se mere
4. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortENA INVEST A/SENA INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Claus Iversen er styreleder.Se mere
23. juni 2003Claus Iversen blir ny styrelederENA INVEST A/SClaus Iversen erstatter Per Wistoft Kristiansen som styreleder hos ENA INVEST A/S etter en periode på 1 år.Se mere
23. juni 2003Claus Iversen blir ny styrelederENA HOLDING A/SClaus Iversen erstatter Per Wistoft Kristiansen som styreleder hos ENA HOLDING A/S etter en periode på 1 år.Se mere