3. juli 2003Claus Jesper Nørøxe forlater styretFONDEN OLUF HØST MUSEETClaus Jesper Nørøxe forlater styret for FONDEN OLUF HØST MUSEET etter en periode på 6 år.Se mere
19. juni 2003Erstatning i styretFONDEN OLUF HØST MUSEET6 endringer i styret for FONDEN OLUF HØST MUSEET. Claus Jesper Nørøxe er fortsatt styremedlem.Se mere
16. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortFONDEN OLUF HØST MUSEETFONDEN OLUF HØST MUSEET offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Claus Jesper Nørøxe er medlem av styret.Se mere
24. desember 2002Hansaage Bøggild forlater styretFONDEN OLUF HØST MUSEETHansaage Bøggild forlater styret for FONDEN OLUF HØST MUSEET etter en periode på 5 år. Claus Jesper Nørøxe er fortsatt styremedlem.Se mere
17. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortFONDEN OLUF HØST MUSEETFONDEN OLUF HØST MUSEET offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Claus Jesper Nørøxe er medlem av styret.Se mere
13. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortFONDEN OLUF HØST MUSEETFONDEN OLUF HØST MUSEET offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Claus Jesper Nørøxe er medlem av styret.Se mere
26. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortFONDEN OLUF HØST MUSEETFONDEN OLUF HØST MUSEET offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Claus Jesper Nørøxe er medlem av styret.Se mere
21. oktober 1999Regnskap for 1998 offentligjortFONDEN OLUF HØST MUSEETFONDEN OLUF HØST MUSEET offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1997 til 31. desember 1998. Claus Jesper Nørøxe er medlem av styret.Se mere
18. oktober 1999Ny bransje: MuseerFONDEN OLUF HØST MUSEETTidligere bransje: Uoplyst. Claus Jesper Nørøxe er medlem av styret.Se mere
12. mai 1998Jens Henrik Sandberg blir med i ledelsenFONDEN OLUF HØST MUSEETJens Henrik Sandberg erstatter Rasmus Nielsen i ledelsen for FONDEN OLUF HØST MUSEET etter en periode på 8 måneder. Claus Jesper Nørøxe er medlem av styret.Se mere
1. september 1997StiftelseFONDEN OLUF HØST MUSEETFONDEN OLUF HØST MUSEET stiftes i bransjen uoplyst. Claus Jesper Nørøxe er medlem av styret.Se mere