DANMATIC, AUTOMATED BAKERY SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Lykke Gregersen er medlem af ledelsen.
Henrik Guldbæk Kriby Prægel forlater styret for DANMATIC, AUTOMATED BAKERY SYSTEMS A/S etter en periode på 2 år. Claus Lykke Gregersen er medlem af ledelsen.
Henrik Guldbæk Kriby Prægel forlater ledelsen for DANMATIC, AUTOMATED BAKERY SYSTEMS A/S etter en periode på 22 år. Claus Lykke Gregersen er medlem af ledelsen.
DANMATIC, AUTOMATED BAKERY SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 31. desember 2021. Claus Lykke Gregersen er medlem af ledelsen.