17. mars 2011Claus Lyng Nielsen forlater styretK/S BLACKBURNClaus Lyng Nielsen forlater styret for K/S BLACKBURN etter en periode på 3 år.Se mere
17. mars 2011Per Hirslund blir med i ledelsenBLACKBURN KOMPLEMENTAR ApSPer Hirslund erstatter Claus Lyng Nielsen i ledelsen for BLACKBURN KOMPLEMENTAR ApS etter en periode på 3 år.Se mere
10. september 2010AdresseendringK/S BLACKBURNK/S BLACKBURN flytter fra København Ø til København S. Claus Lyng Nielsen er styreleder.Se mere
10. september 2010AdresseendringBLACKBURN KOMPLEMENTAR ApSBLACKBURN KOMPLEMENTAR ApS flytter fra København Ø til København S. Claus Lyng Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortBLACKBURN KOMPLEMENTAR ApSBLACKBURN KOMPLEMENTAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Claus Lyng Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortK/S BLACKBURNK/S BLACKBURN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Claus Lyng Nielsen er styreleder.Se mere
21. januar 2010AdresseendringBLACKBURN KOMPLEMENTAR ApSBLACKBURN KOMPLEMENTAR ApS flytter til ny adresse i København Ø. Claus Lyng Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2010AdresseendringK/S BLACKBURNK/S BLACKBURN flytter til ny adresse i København Ø. Claus Lyng Nielsen er styreleder.Se mere
1. januar 2010Ny bransje: Administration af fast ejendom på kontraktbasisK/S BLACKBURNTidligere bransje: Uoplyst. Claus Lyng Nielsen er styreleder.Se mere
22. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortBLACKBURN KOMPLEMENTAR ApSBLACKBURN KOMPLEMENTAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Claus Lyng Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortK/S BLACKBURNK/S BLACKBURN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Claus Lyng Nielsen er styreleder.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberBLACKBURN KOMPLEMENTAR ApSTidligere bransje: Uoplyst. Claus Lyng Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2008Antony Ashton blir med i styretK/S BLACKBURNAntony Ashton blir med i styret for K/S BLACKBURN. Claus Lyng Nielsen er fortsatt styreleder.Se mere
15. september 2008Claus Lyng Nielsen blir ny styrelederK/S BLACKBURNClaus Lyng Nielsen erstatter Brian Feldborg Damm som styreleder hos K/S BLACKBURN etter en periode på 3 år.Se mere
15. september 2008Claus Lyng Nielsen blir med i ledelsenBLACKBURN KOMPLEMENTAR ApSClaus Lyng Nielsen erstatter Brian Feldborg Damm i ledelsen for BLACKBURN KOMPLEMENTAR ApS etter en periode på 3 år.Se mere