Lysgaard Management ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Claus Lysgaard Vesterlind eier 100% av virksomheten.
CAPITAL INVESTMENT ADVISORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Claus Lysgaard Vesterlind er adm. direktør i virksomheten.
CAPITAL INVESTMENT ADVISORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Claus Lysgaard Vesterlind er adm. direktør i virksomheten.
CAPITAL INVESTMENT ADVISORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Claus Lysgaard Vesterlind er adm. direktør i virksomheten.
CAPITAL INVESTMENT ADVISORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Claus Lysgaard Vesterlind er adm. direktør i virksomheten.
CAPITAL INVESTMENT ADVISORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Claus Lysgaard Vesterlind er adm. direktør i virksomheten.