28. november 2017Endring i eierkretsenIl Senso ApSClaus Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av Il Senso ApS.Se mere
13. januar 2017Endring i eierkretsenIl Senso ApSMaria Christina Madsen registrert som reell eier av Il Senso ApS. Claus Madsen eier fortsat 12,8% av virksomheten.Se mere
15. desember 2016Underskudd på DKK 632.116 Il Senso ApSIl Senso ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Claus Madsen eier 12,8% av virksomheten.Se mere
13. januar 2016Claus Madsen forlater styretDistinto Gruppen ApSClaus Madsen forlater styret for Distinto Gruppen ApS etter en periode på 10 år.Se mere
13. januar 2016StiftelseIl Senso ApSIl Senso ApS stiftes i bransjen cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Claus Madsen eier 12,8% av virksomheten.Se mere
17. desember 2015Overskudd på DKK 150.050 Distinto Gruppen ApSDistinto Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Claus Madsen er medlem av styret.Se mere
12. desember 2014Overskudd på DKK 118.479 Distinto Gruppen ApSDistinto Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Claus Madsen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2013Underskudd på DKK 6.523 Distinto Gruppen ApSDistinto Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Claus Madsen er medlem av styret.Se mere
19. desember 2012Underskudd på DKK 680 Distinto Gruppen ApSDistinto Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Claus Madsen er medlem av styret.Se mere
19. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortDistinto Gruppen ApSDistinto Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Claus Madsen er medlem av styret.Se mere
7. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortDistinto Gruppen ApSDistinto Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Claus Madsen er medlem av styret.Se mere
4. desember 2010Erstatning i styretDistinto Gruppen ApS8 endringer i styret for Distinto Gruppen ApS. Claus Madsen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. desember 2010Claus Madsen forlater styretWINEVENTURE ApSClaus Madsen forlater styret for WINEVENTURE ApS etter en periode på 4 år.Se mere
18. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortWINEVENTURE HOLDING ApSWINEVENTURE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Claus Madsen er medlem av styret.Se mere
14. desember 2009AdresseendringWINEVENTURE HOLDING ApSWINEVENTURE HOLDING ApS flytter til ny adresse i Herlev. Claus Madsen er medlem av styret.Se mere
7. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortDistinto Gruppen ApSDistinto Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Claus Madsen er medlem av styret.Se mere
13. august 2009AdresseendringDistinto Gruppen ApSDistinto Gruppen ApS flytter til ny adresse i Herlev. Claus Madsen er medlem av styret.Se mere
19. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortWINEVENTURE HOLDING ApSWINEVENTURE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. januar 2007 til 30. juni. Claus Madsen er medlem av styret.Se mere
4. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortDistinto Gruppen ApSDistinto Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Claus Madsen er medlem av styret.Se mere
19. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortDistinto Gruppen ApSDistinto Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. mars 2006 til 30. juni. Claus Madsen er medlem av styret.Se mere