8. mai 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokaderSamtidig er Henrik Bo Hansen trådt ind i bestyrelsen, imens Claus Møller Madsen er udtrådt (kilde: Les artikkel
5. mai 2017 · Food SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerSamtidig er Henrik Bo Hansen trådt ind i bestyrelsen, imens Claus Møller Madsen er udtrådt (kilde: Les artikkel
5. mai 2017 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelser og direktioner - del 1Samtidig er Henrik Bo Hansen trådt ind i bestyrelsen, imens Claus Møller Madsen er udtrådt (kilde: Les artikkel
30. april 2017Claus Møller Madsen forlater styretHaas-Meincke A/SClaus Møller Madsen forlater styret for Haas-Meincke A/S etter en periode på 2 år.Se mere
31. mars 2017Overskudd på DKK 1,1 mio.Haas-Meincke A/SHaas-Meincke A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Claus Møller Madsen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2016Frank Müntzberg forlater styretHaas-Meincke A/SFrank Müntzberg forlater styret for Haas-Meincke A/S etter en periode på 7 år. Claus Møller Madsen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. desember 2016Stefan Jiraschek blir med i ledelsenHaas-Meincke A/SStefan Jiraschek erstatter Frank Müntzberg i ledelsen for Haas-Meincke A/S etter en periode på 7 år. Claus Møller Madsen er medlem av styret.Se mere
1. april 2016Rolf Brandhøj Overgaard forlater styretHaas-Meincke A/SRolf Brandhøj Overgaard forlater styret for Haas-Meincke A/S etter en periode på 2 år. Claus Møller Madsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. april 2016Rolf Brandhøj Overgaard forlater ledelsenHaas-Meincke A/SRolf Brandhøj Overgaard forlater ledelsen for Haas-Meincke A/S etter en periode på 2 år. Claus Møller Madsen er medlem av styret.Se mere
18. mars 2016Overskudd på DKK 12 mio.Haas-Meincke A/SHaas-Meincke A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Claus Møller Madsen er medlem av styret.Se mere
22. april 2015Overskudd på DKK 5,4 mio.Haas-Meincke A/SHaas-Meincke A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Claus Møller Madsen er medlem av styret.Se mere
3. november 2014Claus Møller Madsen blir med i styretHaas-Meincke A/SClaus Møller Madsen blir med i styret for Haas-Meincke A/S.Se mere