28. februarOverskudd på DKK 198.622 Nicolaj Ejler Holding ApSNicolaj Ejler Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Nicolaj Marius Ejler er medlem af ledelsen.Se mere
27. februarOverskudd på DKK 308.723 Realize ApSRealize ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Nicolaj Marius Ejler er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2023Overskudd på DKK 428.582 Nicolaj Ejler Holding ApSNicolaj Ejler Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Nicolaj Marius Ejler er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2023Overskudd på DKK 663.890 Realize ApSRealize ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Nicolaj Marius Ejler er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2022Regnskap for 2021 offentligjortNicolaj Ejler Holding ApSNicolaj Ejler Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Nicolaj Marius Ejler er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2022Regnskap for 2021 offentligjortRealize ApSRealize ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Nicolaj Marius Ejler er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2021Endring i eierkretsenRealize ApSTherese Marie Dyrby registrert som reell eier av Realize ApS. Claus Nicolaj Marius Ejler er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 2021Overskudd på DKK 17.130 Nicolaj Ejler Holding ApSNicolaj Ejler Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Claus Nicolaj Marius Ejler er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2021Overskudd på DKK 28.854 Realize ApSRealize ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Claus Nicolaj Marius Ejler er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2020AdresseendringRealize ApSRealize ApS flytter fra København S til København K. Claus Nicolaj Marius Ejler er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2020Endring i eierkretsenRealize ApSClaus Nicolaj Marius Ejler øker sitt reelle eierskap av Realize ApS.Se mere
27. april 2020Ny selskapsform AnpartsselskabNicolaj Ejler Holding ApSNicolaj Ejler Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Nicolaj Ejler Holding ApS. Claus Nicolaj Marius Ejler er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2020Overskudd på DKK 34.373 Nicolaj Ejler Holding IVSNicolaj Ejler Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Claus Nicolaj Marius Ejler er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2020Overskudd på DKK 96.269 Realize ApSRealize ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Claus Nicolaj Marius Ejler er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 2019Endring i eierkretsenRealize ApSClaus Nicolaj Marius Ejler reduserer sitt reelle eierskap av Realize ApS.Se mere
28. juni 2019Charlotte Kinimond Hassø forlater ledelsenRealize ApSCharlotte Kinimond Hassø forlater ledelsen for Realize ApS etter en periode på 11 måneder. Claus Nicolaj Marius Ejler er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2019Endring i eierkretsenRealize ApS2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av Realize ApS. Claus Nicolaj Marius Ejler er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2019Claus Nicolaj Marius Ejler forlater ledelsenEjler Impact ApSClaus Nicolaj Marius Ejler forlater ledelsen for Ejler Impact ApS etter en periode på 2 år.Se mere
26. juni 2019Endring i eierkretsenRealize ApSClaus Nicolaj Marius Ejler øker sitt reelle eierskap av Realize ApS.Se mere
26. juni 2019Endring i eierkretsenEjler Impact ApSClaus Nicolaj Marius Ejler er ikke lenger registrert som reell eier av Ejler Impact ApS.Se mere