8. juliEndring i eierkretsenEltronic A/SLars Jensen øker sitt reelle eierskap av Eltronic A/S. Claus Norring Jensen er medlem av styret.Se mere
8. juliEndring i eierkretsenELTRONIC Group A/SLars Jensen øker sitt reelle eierskap av ELTRONIC Group A/S. Claus Norring Jensen er medlem av styret.Se mere
6. februarOverskudd på DKK 7,4 mio.ELTRONIC MEDARBEJDERINVEST A/SELTRONIC MEDARBEJDERINVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Claus Norring Jensen er medlem av styret.Se mere
31. januarJesper Rantala forlater ledelsenELTRONIC Group A/SJesper Rantala forlater ledelsen for ELTRONIC Group A/S etter en periode på 1 år. Claus Norring Jensen er medlem av styret.Se mere
24. januarOverskudd på DKK 17 mio.Eltronic A/SEltronic A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Claus Norring Jensen er medlem av styret.Se mere
24. januarOverskudd på DKK 43 mio.ELTRONIC Group A/SELTRONIC Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Claus Norring Jensen er medlem av styret.Se mere
19. oktober 2023Endring i eierkretsenELTRONIC Group A/SLars Jensen øker sitt reelle eierskap av ELTRONIC Group A/S. Claus Norring Jensen er medlem av styret.Se mere
19. oktober 2023Endring i eierkretsenEltronic A/SLars Jensen øker sitt reelle eierskap av Eltronic A/S. Claus Norring Jensen er medlem av styret.Se mere
19. oktober 2023Endring i eierkretsenELTRONIC MEDARBEJDERINVEST A/SLars Jensen øker sitt reelle eierskap av ELTRONIC MEDARBEJDERINVEST A/S. Claus Norring Jensen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2023Hans-Christian Ellegård blir med i styretELTRONIC Group A/SHans-Christian Ellegård blir med i styret for ELTRONIC Group A/S. Claus Norring Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2023Morten Bjørslev forlater styretELTRONIC Group A/SMorten Bjørslev forlater styret for ELTRONIC Group A/S etter en periode på 6 måneder. Claus Norring Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mars 2023Lene Andreasen blir med i styretEltronic A/SLene Andreasen blir med i styret for Eltronic A/S. Claus Norring Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. januar 2023Overskudd på DKK 12 mio.ELTRONIC MEDARBEJDERINVEST A/SELTRONIC MEDARBEJDERINVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Claus Norring Jensen er medlem av styret.Se mere
11. januar 2023Overskudd på DKK 12 mio.Eltronic A/SEltronic A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Claus Norring Jensen er medlem av styret.Se mere
11. januar 2023Overskudd på DKK 71 mio.ELTRONIC Group A/SELTRONIC Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Claus Norring Jensen er medlem av styret.Se mere
6. januar 2023Nye navn i styretELTRONIC Group A/S3 nye medlemmer blir med i styret for ELTRONIC Group A/S. Claus Norring Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. januar 2023Jesper Rantala blir med i ledelsenELTRONIC Group A/SJesper Rantala blir med i ledelsen for ELTRONIC Group A/S. Claus Norring Jensen er medlem av styret.Se mere
6. januar 2023Lars Jensen blir adm. direktørELTRONIC Group A/SLars Jensen blir adm. direktør i ELTRONIC Group A/S. Claus Norring Jensen er medlem av styret.Se mere
4. januar 2023Sune van der Loo blir med i styretEltronic A/SSune van der Loo blir med i styret for Eltronic A/S. Claus Norring Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. november 2022Ny bransje: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.Eltronic A/STidligere bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Claus Norring Jensen er medlem av styret.Se mere