2. marsOverskudd på DKK 48.833 CLANTEL ApSCLANTEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Claus Nørr Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
25. februarAdresseendringCLANTEL ApSCLANTEL ApS flytter til ny adresse i Humlebæk. Claus Nørr Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2023Overskudd på DKK 96.151 Lorenzen invest ApSLorenzen invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Claus Nørr Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2023Underskudd på DKK 109.768 CLANTEL ApSCLANTEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Claus Nørr Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2022 · Helsingør DagbladGår tilbage: Virksomhed i Humlebæk går fra overskud til underskudVirksomheden ledes af direktør Claus Nørr Lorenzen. Les artikkel
12. november 2022Underskudd på DKK 69.344 Lorenzen invest ApSLorenzen invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Claus Nørr Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2022Overskudd på DKK 113.464 CLANTEL ApSCLANTEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Claus Nørr Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2021Overskudd på DKK 153.020 Lorenzen invest ApSLorenzen invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Claus Nørr Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2021Overskudd på DKK 163.997 CLANTEL ApSCLANTEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Claus Nørr Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2021Underskudd på DKK 35.454 Lorenzen invest ApSLorenzen invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Claus Nørr Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2020Endring i eierkretsenLorenzen invest ApSClaus Nørr Lorenzen registrert som reell eier av Lorenzen invest ApS.Se mere
22. mai 2020Claus Nørr Lorenzen slutter som adm. direktørClanweb IVSClaus Nørr Lorenzen slutter som adm. direktør i Clanweb IVS.Se mere
22. mai 2020Endring i eierkretsenClanweb IVSClaus Nørr Lorenzen er ikke lenger registrert som reell eier av Clanweb IVS.Se mere
1. mars 2020Overskudd på DKK 2.403 Lorenzen invest ApSLorenzen invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Claus Nørr Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2020Overskudd på DKK 0 Clanweb IVSClanweb IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Claus Nørr Lorenzen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. februar 2020Underskudd på DKK 41.133 CLANTEL ApSCLANTEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Claus Nørr Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2019Underskudd på DKK 111.576 CLANTEL ApSCLANTEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Claus Nørr Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2019Overskudd på DKK 0 Clanweb IVSClanweb IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Claus Nørr Lorenzen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. februar 2019Underskudd på DKK 12.343 Lorenzen invest ApSLorenzen invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Claus Nørr Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2018Overskudd på DKK 93.747 CLANTEL ApSCLANTEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Claus Nørr Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere