5. juni · bureaubiz.dk“Yehaa!” lyder det fra Mona Juul om Den Danske Reklameskoles genopståenTekstforfatter Claus Lembourn, der er tidligere rektor for Den Danske Filmskole og tidl. bureauejer sammen med Dorte Zangenberg i bl.a. Les artikkel
3. september 2020 · BureauBizDorte Zangenberg udstiller kunstHendes bureaumakker gennem en årrække, Claus Lembourn, skrev en præsentation af Zangenbergs kunst i forbindelse med New York-udstillingen. Les artikkel
3. januar 2020 · BureauBizMagiske makkerpar: Her er de bedste kreative makkerparClaus Walter (tekst) og Poul Mikkelsen (AD), der arbejdede sammen i mere end 20 år på DDB frem til 2012 Dorte Zangenberg (AD) og Claus Lembourn (tekst), der allerede før årtusindskiftet kunne fejre fagligt sølvbryllup. Les artikkel
18. januar 2016 · BureauBizWe Love Peoples nye direktører har økonomi i ascendantenTilbage fra Buhl UnLtd Begge har været på bureauet, da det hed buhl UnLtd og havde Dorthe Zangenberg, Claus Buhl og Claus Lembourn i front. Les artikkel
11. august 2015Claus Otto Lembourn forlater styretAKTIESELSKABET AF 1/12 1985Claus Otto Lembourn forlater styret for AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 etter en periode på 30 år.Se mere
11. august 2015Claus Otto Lembourn forlater ledelsenAKTIESELSKABET AF 1/12 1985Claus Otto Lembourn forlater ledelsen for AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 etter en periode på 15 år.Se mere
8. november 2014Overskudd på DKK 118.483 AKTIESELSKABET AF 1/12 1985AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2013 til 31. mai. Claus Otto Lembourn er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2013Overskudd på DKK 24.479 AKTIESELSKABET AF 1/12 1985AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2012 til 31. mai. Claus Otto Lembourn er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2012Underskudd på DKK 111.633 AKTIESELSKABET AF 1/12 1985AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2011 til 31. mai. Claus Otto Lembourn er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortAKTIESELSKABET AF 1/12 1985AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2010 til 31. mai. Claus Otto Lembourn er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2010Claus Otto Lembourn forlater styretZ & L A/SClaus Otto Lembourn forlater styret for Z & L A/S etter en periode på 21 år.Se mere
21. desember 2010Claus Otto Lembourn forlater ledelsenZ & L A/SClaus Otto Lembourn forlater ledelsen for Z & L A/S etter en periode på 21 år.Se mere
10. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortZ & L A/SZ & L A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2009 til 31. mai. Claus Otto Lembourn er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortAKTIESELSKABET AF 1/12 1985AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2009 til 31. mai. Claus Otto Lembourn er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortZ & L A/SZ & L A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2008 til 31. mai. Claus Otto Lembourn er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortAKTIESELSKABET AF 1/12 1985AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2008 til 31. mai. Claus Otto Lembourn er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberAKTIESELSKABET AF 1/12 1985Tidligere bransje: Uoplyst. Claus Otto Lembourn er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2008Regnskap for 2008 offentligjortAKTIESELSKABET AF 1/12 1985AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2007 til 31. mai. Claus Otto Lembourn er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2008Regnskap for 2008 offentligjortZ & L A/SZ & L A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2007 til 31. mai. Claus Otto Lembourn er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: ReklamebureauerZ & L A/STidligere bransje: Reklamebureauvirksomhed. Claus Otto Lembourn er medlem af ledelsen.Se mere