31. maiTom Vestergaard Frandsen blir med i ledelsenH-HF Mølle IV ApSTom Vestergaard Frandsen erstatter Claus Roden Jensen i ledelsen for H-HF Mølle IV ApS etter en periode på 5 år.Se mere
31. maiTom Vestergaard Frandsen blir med i ledelsenH-HF Mølle III ApSTom Vestergaard Frandsen erstatter Claus Roden Jensen i ledelsen for H-HF Mølle III ApS etter en periode på 5 år.Se mere
31. maiTom Vestergaard Frandsen blir med i ledelsenHavnefondens Byggeselskab ApSTom Vestergaard Frandsen erstatter Claus Roden Jensen i ledelsen for Havnefondens Byggeselskab ApS etter en periode på 5 år.Se mere
31. maiTom Vestergaard Frandsen blir med i ledelsenH-HF Mølle II ApSTom Vestergaard Frandsen erstatter Claus Roden Jensen i ledelsen for H-HF Mølle II ApS etter en periode på 5 år.Se mere
10. aprilTom Vestergaard Frandsen blir med i ledelsenHirtshals Havnefond Holding ApSTom Vestergaard Frandsen erstatter Claus Roden Jensen i ledelsen for Hirtshals Havnefond Holding ApS etter en periode på 5 år.Se mere
11. januarClaus Roden Jensen slutter som adm. direktørHirtshals HavnefondClaus Roden Jensen slutter som adm. direktør i Hirtshals Havnefond.Se mere
4. januarAdresseendring5 p Åsendrup Klit I/S5 p Åsendrup Klit I/S flytter til ny adresse i Viborg. Claus Roden Jensen eier 12,5% av virksomheten.Se mere
19. desember 2023Claus Roden Jensen blir adm. direktørHirtshals HavnefondClaus Roden Jensen blir adm. direktør i Hirtshals Havnefond.Se mere
25. september 2023Overskudd på DKK 2,6 mio.RODEN HOLDING ApSRODEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Claus Roden Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2023Overskudd på DKK 780.722 Ejendomsselskabet Roden & Christiansen ApSEjendomsselskabet Roden & Christiansen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Claus Roden Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2023Overskudd på DKK 4,5 mio.HMU A/S ENTREPRENØRFORRETNINGHMU A/S ENTREPRENØRFORRETNING offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Claus Roden Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 780.845 H-HF Mølle IV ApSH-HF Mølle IV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Roden Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.Hirtshals Havnefond Holding ApSHirtshals Havnefond Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Roden Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 799.507 H-HF Mølle II ApSH-HF Mølle II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Roden Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Underskudd på DKK 54.332 H-HF Mølle III ApSH-HF Mølle III ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Roden Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2023Underskudd på DKK 18.843 Havnefondens Byggeselskab ApSHavnefondens Byggeselskab ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Roden Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023Carsten Sigsgaard Andersen blir med i styretH-HF Mølle III ApSCarsten Sigsgaard Andersen erstatter Claus Roden Jensen i styret for H-HF Mølle III ApS etter en periode på 4 år.Se mere
23. mai 2023Carsten Sigsgaard Andersen blir med i styretHavnefondens Byggeselskab ApSCarsten Sigsgaard Andersen erstatter Claus Roden Jensen i styret for Havnefondens Byggeselskab ApS etter en periode på 4 år.Se mere
23. mai 2023Carsten Sigsgaard Andersen blir med i styretH-HF Mølle IV ApSCarsten Sigsgaard Andersen erstatter Claus Roden Jensen i styret for H-HF Mølle IV ApS etter en periode på 4 år.Se mere
23. mai 2023Carsten Sigsgaard Andersen blir med i styretHirtshals HavnefondCarsten Sigsgaard Andersen erstatter Claus Roden Jensen i styret for Hirtshals Havnefond etter en periode på 5 år.Se mere