23. juni · vores-holstebro.dkNye virksomheder i Holstebro i sidste månedTwoMulligans ApS tilhører branchen Tøjforretninger og er ejet af Claus Rusberg og Birgitte Hjorth Rusberg. Les artikkel
6. maiStiftelseTwoMulligans ApSTwoMulligans ApS stiftes i bransjen tøjforretninger. Claus Rusberg er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2023Overskudd på DKK 265 Nobody is Everybody ApSNobody is Everybody ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Claus Rusberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. november 2023Underskudd på DKK 43.242 CR INVEST ApSCR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Claus Rusberg er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2023Overskudd på DKK 121.601 UNIQSIZE A/SUNIQSIZE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Claus Rusberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. juni 2023Endring i eierkretsenSELSKABET AF 21. FEBRUAR 2012 A/SClaus Rusberg er ikke lenger registrert som reell eier av SELSKABET AF 21. FEBRUAR 2012 A/S.Se mere
21. juni 2023Endring i eierkretsenTK EJENDOMME SILKEBORG ApSClaus Rusberg er ikke lenger registrert som reell eier av TK EJENDOMME SILKEBORG ApS.Se mere
4. april 2023 · ErhvervplusOpad igen: Tøjforretning i Råsted har skåret tabet nedVirksomheden ledes af direktør Claus Rusberg. Les artikkel
4. april 2023Underskudd på DKK 95.891 Nobody is Everybody ApSNobody is Everybody ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 30. september 2022. Claus Rusberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. mars 2023 · Erhvervplus.dkTallene går op: Uniqsize A/S fik større overskud end året førFirmaet ledes af direktør Claus Rusberg. Les artikkel
10. mars 2023 · Erhvervplus.dkNedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i RåstedVirksomheden ledes af direktør Claus Rusberg. Les artikkel
10. mars 2023Overskudd på DKK 366.768 CR INVEST ApSCR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Claus Rusberg er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2023Overskudd på DKK 410.824 UNIQSIZE A/SUNIQSIZE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Claus Rusberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mars 2023Claus Rusberg forlater styretSELSKABET AF 21. FEBRUAR 2012 A/SClaus Rusberg forlater styret for SELSKABET AF 21. FEBRUAR 2012 A/S etter en periode på 7 år.Se mere
1. mars 2023Claus Rusberg forlater ledelsenTK EJENDOMME SILKEBORG ApSClaus Rusberg forlater ledelsen for TK EJENDOMME SILKEBORG ApS etter en periode på 17 år.Se mere
1. mars 2023Thomas Rusberg forlater ledelsenSELSKABET AF 21. FEBRUAR 2012 A/SThomas Rusberg forlater ledelsen for SELSKABET AF 21. FEBRUAR 2012 A/S etter en periode på 17 år. Claus Rusberg eier 50% av virksomheten.Se mere
1. mars 2023Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONSELSKABET AF 21. FEBRUAR 2012 A/STidligere status: Normal. Claus Rusberg eier 50% av virksomheten.Se mere
1. mars 2023Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONTK EJENDOMME SILKEBORG ApSTidligere status: Normal. Claus Rusberg eier 50% av virksomheten.Se mere
10. februar 2023Overskudd på DKK 620.135 SELSKABET AF 21. FEBRUAR 2012 A/SSELSKABET AF 21. FEBRUAR 2012 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Claus Rusberg eier 50% av virksomheten.Se mere
9. februar 2023Overskudd på DKK 700.169 TK EJENDOMME SILKEBORG ApSTK EJENDOMME SILKEBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Claus Rusberg er medlem af ledelsen.Se mere