10. juliAdresseendringJARCO HOLDING ApSJARCO HOLDING ApS flytter til ny adresse i Haslev. Claus Sander Jarrels er medlem af ledelsen.Se mere
10. juliAdresseendringJARRELS & CO. ApSJARRELS & CO. ApS flytter til ny adresse i Haslev. Claus Sander Jarrels er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniUnderskudd på DKK 49.525 JARCO HOLDING ApSJARCO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Sander Jarrels er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniOverskudd på DKK 21.540 JARRELS & CO. ApSJARRELS & CO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Sander Jarrels er medlem af ledelsen.Se mere
31. maiNy bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.JARRELS & CO. ApSTidligere bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Claus Sander Jarrels er medlem af ledelsen.Se mere
22. marsClaus Sander Jarrels forlater ledelsenINHOST ApSClaus Sander Jarrels forlater ledelsen for INHOST ApS etter en periode på 22 år.Se mere
22. marsEndring i eierkretsenINHOST ApSClaus Sander Jarrels er ikke lenger registrert som reell eier av INHOST ApS.Se mere
16. januarClaus Sander Jarrels forlater styretPOINTWORK A/SClaus Sander Jarrels forlater styret for POINTWORK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
16. januarPeter Brinch Larsen blir adm. direktørPOINTWORK A/SPeter Brinch Larsen erstatter Claus Sander Jarrels som adm. direktør i POINTWORK A/S.Se mere
6. juni 2023Overskudd på DKK 276.607 JARRELS & CO. ApSJARRELS & CO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Sander Jarrels er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2023Overskudd på DKK 27.318 INHOST ApSINHOST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Sander Jarrels er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2023Overskudd på DKK 291.501 JARCO HOLDING ApSJARCO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Sander Jarrels er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2023Overskudd på DKK 1,6 mio.POINTWORK A/SPOINTWORK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Sander Jarrels er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. november 2022AdresseendringJARRELS & CO. ApSJARRELS & CO. ApS flytter til ny adresse i Haslev. Claus Sander Jarrels er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 1.407 JARRELS & CO. ApSJARRELS & CO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Sander Jarrels er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 33.054 INHOST ApSINHOST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Sander Jarrels er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 183.362 JARCO HOLDING ApSJARCO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Sander Jarrels er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2022Overskudd på DKK 605.087 POINTWORK A/SPOINTWORK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Sander Jarrels er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. juni 2022AdresseendringINHOST ApSINHOST ApS flytter til ny adresse i Haslev. Claus Sander Jarrels er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2022AdresseendringJARCO HOLDING ApSJARCO HOLDING ApS flytter til ny adresse i Haslev. Claus Sander Jarrels er medlem af ledelsen.Se mere