31. desember 2002Claus Stampe Nørgaard forlater ledelsenPYROLOGIC ApSClaus Stampe Nørgaard forlater ledelsen for PYROLOGIC ApS etter en periode på 3 år.Se mere
20. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortPYROLOGIC ApSPYROLOGIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Claus Stampe Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2001AdresseendringPYROLOGIC ApSPYROLOGIC ApS flytter fra Odense S til Odense SV. Claus Stampe Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortPYROLOGIC ApSPYROLOGIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Claus Stampe Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortPYROLOGIC ApSPYROLOGIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. september 1999 til 31. desember 1999. Claus Stampe Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2000Ny bransje: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med softwarePYROLOGIC ApSTidligere bransje: Uoplyst. Claus Stampe Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 1999Claus Stampe Nørgaard blir med i ledelsenPYROLOGIC ApSClaus Stampe Nørgaard blir med i ledelsen for PYROLOGIC ApS.Se mere
30. desember 1999AdresseendringPYROLOGIC ApSPYROLOGIC ApS flytter fra København K til Odense S. Claus Stampe Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 1999Nytt navn: PYROLOGIC ApSApS KBUS 17 NR. 1554ApS KBUS 17 NR. 1554 skifter navn til PYROLOGIC ApS. Claus Stampe Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 1996Claus Stampe Nørgaard forlater styretDANSK STÅLMONTAGE A/SClaus Stampe Nørgaard forlater styret for DANSK STÅLMONTAGE A/S etter en periode på 21 år.Se mere
16. august 1993Ny status UNDER KONKURSDANSK STÅLMONTAGE A/STidligere status: Normal. Claus Stampe Nørgaard er medlem av styret.Se mere
1. juli 1992Jørgen Rosenfeldt forlater styretDANSK STÅLMONTAGE A/SJørgen Rosenfeldt forlater styret for DANSK STÅLMONTAGE A/S etter en periode på 17 år. Claus Stampe Nørgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
3. oktober 1975StiftelseDANSK STÅLMONTAGE A/SDANSK STÅLMONTAGE A/S stiftes i 1975. Claus Stampe Nørgaard er medlem av styret.Se mere