13. januar 2019Claus Stig Pedersen forlater styretCHORA CONNECTION FONDENClaus Stig Pedersen forlater styret for CHORA CONNECTION FONDEN etter en periode på 5 år.Se mere
1. januar 2019Helene Bjerre-Nielsen blir med i ledelsenCHORA CONNECTION FONDENHelene Bjerre-Nielsen blir med i ledelsen for CHORA CONNECTION FONDEN. Claus Stig Pedersen er medlem av styret.Se mere
31. desember 2018Karen Sofie Blincoe forlater ledelsenCHORA CONNECTION FONDENKaren Sofie Blincoe forlater ledelsen for CHORA CONNECTION FONDEN etter en periode på 2 år. Claus Stig Pedersen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2018Underskudd på DKK 106.135 CHORA CONNECTION FONDENCHORA CONNECTION FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Claus Stig Pedersen er medlem av styret.Se mere
15. august 2017Birgitte Escherich blir med i styretCHORA CONNECTION FONDENBirgitte Escherich blir med i styret for CHORA CONNECTION FONDEN. Claus Stig Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mai 2017Underskudd på DKK 401.793 CHORA CONNECTION FONDENCHORA CONNECTION FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Claus Stig Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2017Niels Otto Elers Koch blir med i styretCHORA CONNECTION FONDENNiels Otto Elers Koch blir med i styret for CHORA CONNECTION FONDEN. Claus Stig Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mai 2017Karen Sofie Blincoe blir med i ledelsenCHORA CONNECTION FONDENKaren Sofie Blincoe blir med i ledelsen for CHORA CONNECTION FONDEN. Claus Stig Pedersen er medlem av styret.Se mere
25. mai 2016Overskudd på DKK 935.040 CHORA CONNECTION FONDENCHORA CONNECTION FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Claus Stig Pedersen er medlem av styret.Se mere
23. desember 2015AdresseendringCHORA CONNECTION FONDENCHORA CONNECTION FONDEN flytter fra København V til København N. Claus Stig Pedersen er medlem av styret.Se mere
18. desember 2015Mads Randbøll Wolff forlater ledelsenCHORA CONNECTION FONDENMads Randbøll Wolff forlater ledelsen for CHORA CONNECTION FONDEN etter en periode på 12 måneder. Claus Stig Pedersen er medlem av styret.Se mere
10. august 2015AdresseendringCHORA CONNECTION FONDENCHORA CONNECTION FONDEN flytter til ny adresse i København V. Claus Stig Pedersen er medlem av styret.Se mere
19. mai 2015Overskudd på DKK 480.538 CHORA CONNECTION FONDENCHORA CONNECTION FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 10. juni 2014 til 31. desember 2014. Claus Stig Pedersen er medlem av styret.Se mere
2. april 2015AdresseendringCHORA CONNECTION FONDENCHORA CONNECTION FONDEN flytter fra Hornbæk til København V. Claus Stig Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. april 2015Claus Skytte blir med i styretCHORA CONNECTION FONDENClaus Skytte blir med i styret for CHORA CONNECTION FONDEN. Claus Stig Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mars 2015Nytt navn: CHORA CONNECTION FONDENFONDEN FOR BÆREDYGTIGHED OG RESILIENSFONDEN FOR BÆREDYGTIGHED OG RESILIENS skifter navn til CHORA CONNECTION FONDEN. Claus Stig Pedersen er medlem av styret.Se mere
2. mars 2015Gitte Larsen forlater styretFONDEN FOR BÆREDYGTIGHED OG RESILIENSGitte Larsen forlater styret for FONDEN FOR BÆREDYGTIGHED OG RESILIENS etter en periode på 9 måneder. Claus Stig Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2015Mads Randbøll Wolff blir med i ledelsenFONDEN FOR BÆREDYGTIGHED OG RESILIENSMads Randbøll Wolff blir med i ledelsen for FONDEN FOR BÆREDYGTIGHED OG RESILIENS. Claus Stig Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. september 2014Thomas Færgeman forlater styretFONDEN FOR BÆREDYGTIGHED OG RESILIENSThomas Færgeman forlater styret for FONDEN FOR BÆREDYGTIGHED OG RESILIENS etter en periode på 3 måneder. Claus Stig Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. august 2014Ny bransje: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålFONDEN FOR BÆREDYGTIGHED OG RESILIENSTidligere bransje: Uoplyst. Claus Stig Pedersen er medlem av styret.Se mere