19. november 2021 · Building SupplyÆndringer i bestyrelser og direktionerKassem Saad er indtrådt i direktionen hos CTC Montage ApS i stedet for Claus Theider Christiansen (kilde: Les artikkel
9. november 2021Kassem Saad blir med i ledelsenCTC MONTAGE ApSKassem Saad erstatter Claus Theider Christiansen i ledelsen for CTC MONTAGE ApS etter en periode på 5 år.Se mere
27. august 2021Ny selskapsform AnpartsselskabCTC MONTAGE ApSCTC MONTAGE IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til CTC MONTAGE ApS. Claus Theider Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Underskudd på DKK 9.379 CTC MONTAGE IVSCTC MONTAGE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Claus Theider Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2020Underskudd på DKK 294.354 CTC MONTAGE IVSCTC MONTAGE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Claus Theider Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2019Underskudd på DKK 86.857 CTC MONTAGE IVSCTC MONTAGE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Claus Theider Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2018Overskudd på DKK 106.298 CTC MONTAGE IVSCTC MONTAGE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Claus Theider Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2017Overskudd på DKK 70.853 CTC MONTAGE IVSCTC MONTAGE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Claus Theider Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2017Endring i eierkretsenCTC MONTAGE IVSThada Manawnog registrert som reell eier av CTC MONTAGE IVS. Claus Theider Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2016Underskudd på DKK 25.938 CTC MONTAGE IVSCTC MONTAGE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Claus Theider Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2016Ny status NORMALCTC MONTAGE IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Claus Theider Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2016Claus Theider Christiansen blir med i ledelsenCTC MONTAGE IVSClaus Theider Christiansen blir med i ledelsen for CTC MONTAGE IVS.Se mere
17. juni 2009Claus Theider Christiansen forlater ledelsenCCT MONTAGE ApSClaus Theider Christiansen forlater ledelsen for CCT MONTAGE ApS etter en periode på 4 år.Se mere
21. april 2008Ny status UNDER KONKURSCCT MONTAGE ApSTidligere status: Normal. Claus Theider Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Opførelse af bygningerCCT MONTAGE ApSTidligere bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Claus Theider Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortCCT MONTAGE ApSCCT MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Claus Theider Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortCCT MONTAGE ApSCCT MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Claus Theider Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2005Ny bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)CCT MONTAGE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Claus Theider Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2005AdresseendringCCT MONTAGE ApSCCT MONTAGE ApS flytter fra København K til Spøttrup. Claus Theider Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2005Claus Theider Christiansen blir med i ledelsenCCT MONTAGE ApSClaus Theider Christiansen erstatter Kim Madsen i ledelsen for CCT MONTAGE ApS etter en periode på 1 måned.Se mere