2. septemberClaus Thykjær blir med i styretUngStrøm ApSClaus Thykjær blir med i styret for UngStrøm ApS.Se mere
14. augustEndring i eierkretsenEffekt++ ApSClaus Thykjær er ikke lenger registrert som reell eier av Effekt++ ApS.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 49.870 CWT HOLDING ApSCWT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Thykjær er medlem af ledelsen.Se mere
13. maiClaus Thykjær forlater ledelsenEffekt++ ApSClaus Thykjær forlater ledelsen for Effekt++ ApS etter en periode på 2 år.Se mere
13. maiNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONEffekt++ ApSTidligere status: Normal. Claus Thykjær eier 100% av virksomheten.Se mere
10. maiOverskudd på DKK 120.176 Effekt++ ApSEffekt++ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Thykjær er medlem af ledelsen.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 3,2 mio.K/S PASOPVEJ - SVENDBORGK/S PASOPVEJ - SVENDBORG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Thykjær er medlem av styret.Se mere
13. juli 2023Underskudd på DKK 56.621 Effekt++ ApSEffekt++ ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. mars 2022 til 31. desember 2022. Claus Thykjær er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2023Overskudd på DKK 55.826 CWT HOLDING ApSCWT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Thykjær er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2023Overskudd på DKK 8,2 mio.K/S PASOPVEJ - SVENDBORGK/S PASOPVEJ - SVENDBORG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Thykjær er medlem av styret.Se mere
13. juli 2022Overskudd på DKK 13.605 CWT HOLDING ApSCWT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Thykjær er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2022StiftelseEffekt++ ApSEffekt++ ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Claus Thykjær er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2022Overskudd på DKK 4,0 mio.K/S PASOPVEJ - SVENDBORGK/S PASOPVEJ - SVENDBORG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Thykjær er medlem av styret.Se mere
18. september 2021 · Mester TidendeMåske er der nogen du kender: Se de seneste ændringer i byggeriets direktioner og bestyrelserAnne-Sofie Degn er indtrådt i bestyrelsen hos PV Greve A/S i stedet for Claus Thykjær (kilde: Les artikkel
17. september 2021 · Building SupplyNyt fra direktioner og bestyrelserAnne-Sofie Degn er indtrådt i bestyrelsen hos PV Greve A/S i stedet for Claus Thykjær (kilde: Les artikkel
27. august 2021Anne-Sofie Degn blir med i styretPV GREVE A/SAnne-Sofie Degn erstatter Claus Thykjær i styret for PV GREVE A/S etter en periode på 5 år.Se mere
5. juli 2021Overskudd på DKK 29.889 CWT HOLDING ApSCWT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Claus Thykjær er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2021Overskudd på DKK 9,4 mio.PV GREVE A/SPV GREVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Claus Thykjær er medlem av styret.Se mere
26. februar 2021Anders Blaavand blir med i styretPV GREVE A/SAnders Blaavand erstatter Michael Pallesgaard Stisen i styret for PV GREVE A/S etter en periode på 7 år. Claus Thykjær er fortsatt styremedlem.Se mere
18. februar 2021Overskudd på DKK 4,7 mio.K/S PASOPVEJ - SVENDBORGK/S PASOPVEJ - SVENDBORG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Claus Thykjær er medlem av styret.Se mere