22. juniOverskudd på DKK 4,5 mio.RAGNER A/SRAGNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Tolborg Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juniOverskudd på DKK 858.480 Claus Børresen Holding ApSClaus Børresen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Tolborg Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2023Overskudd på DKK 201.863 Claus Børresen Holding ApSClaus Børresen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. desember 2021 til 31. desember 2022. Claus Tolborg Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2023Overskudd på DKK 2,4 mio.RAGNER A/SRAGNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Tolborg Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.RAGNER A/SRAGNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Tolborg Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 2022Claus Tolborg Børresen blir med i styretRAGNER A/SClaus Tolborg Børresen erstatter Jørgen Lindhardt Steffensen i styret for RAGNER A/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
19. januar 2022Claus Tolborg Børresen blir med i ledelsenRAGNER A/SClaus Tolborg Børresen erstatter Keld Bager i ledelsen for RAGNER A/S etter en periode på 9 år.Se mere
2. januar 2022Endring i eierkretsenRAGNER A/SClaus Tolborg Børresen registrert som reell eier av RAGNER A/S.Se mere
20. desember 2021StiftelseClaus Børresen Holding ApSClaus Børresen Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Claus Tolborg Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2012Claus Tolborg Børresen forlater ledelsenVARO PAKKESYSTEMER A/SClaus Tolborg Børresen forlater ledelsen for VARO PAKKESYSTEMER A/S etter en periode på 3 år.Se mere
11. juni 2012Nye navn i styretVARO PAKKESYSTEMER A/S2 nye medlemmer blir med i styret for VARO PAKKESYSTEMER A/S. Claus Tolborg Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2012Niels Jensen blir med i ledelsenVARO PAKKESYSTEMER A/SNiels Jensen blir med i ledelsen for VARO PAKKESYSTEMER A/S. Claus Tolborg Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortVARO PAKKESYSTEMER A/SVARO PAKKESYSTEMER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Claus Tolborg Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortVARO PAKKESYSTEMER A/SVARO PAKKESYSTEMER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september. Claus Tolborg Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortVARO PAKKESYSTEMER A/SVARO PAKKESYSTEMER A/S offentliggjør regnskap for perioden 23. desember 2008 til 30. september. Claus Tolborg Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.VARO PAKKESYSTEMER A/STidligere bransje: Uoplyst. Claus Tolborg Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2008StiftelseVARO PAKKESYSTEMER A/SVARO PAKKESYSTEMER A/S stiftes i bransjen uoplyst. Claus Tolborg Børresen er medlem af ledelsen.Se mere