17. juliUnderskudd på DKK 37 mio.Renegas A/SRenegas A/S offentliggjør regnskap for perioden 13. desember 2022 til 31. desember 2023. Claus Østerlin er medlem av styret.Se mere
16. juliMartin Jensen blir med i styretRenegas A/SMartin Jensen blir med i styret for Renegas A/S. Claus Østerlin er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 10 mio.Thorsø Biogasanlæg ApSThorsø Biogasanlæg ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. desember 2022 til 31. desember 2023. Claus Østerlin er medlem av styret.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 19 mio.Foersom Bioenergi ApSFoersom Bioenergi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Østerlin er medlem av styret.Se mere
11. juniAnne Christine Beck forlater ledelsenThorsø Biogasanlæg ApSAnne Christine Beck forlater ledelsen for Thorsø Biogasanlæg ApS etter en periode på 4 måneder. Claus Østerlin er medlem av styret.Se mere
11. juniHans Duus Jørgensen blir adm. direktørThorsø Biogasanlæg ApSHans Duus Jørgensen blir adm. direktør i Thorsø Biogasanlæg ApS. Claus Østerlin er medlem av styret.Se mere
11. juniHans Duus Jørgensen blir adm. direktørFoersom Bioenergi ApSHans Duus Jørgensen blir adm. direktør i Foersom Bioenergi ApS. Claus Østerlin er medlem av styret.Se mere
8. juniAnne Christine Beck forlater ledelsenFoersom Bioenergi ApSAnne Christine Beck forlater ledelsen for Foersom Bioenergi ApS etter en periode på 4 måneder. Claus Østerlin er medlem av styret.Se mere
31. maiMathilde Meier Mysen blir med i styretFoersom Bioenergi ApSMathilde Meier Mysen erstatter Ari Markus Kalevi Hassinen i styret for Foersom Bioenergi ApS etter en periode på 3 måneder. Claus Østerlin er fortsatt styremedlem.Se mere
31. maiMathilde Meier Mysen blir med i styretThorsø Biogasanlæg ApSMathilde Meier Mysen erstatter Ari Markus Kalevi Hassinen i styret for Thorsø Biogasanlæg ApS etter en periode på 3 måneder. Claus Østerlin er fortsatt styremedlem.Se mere
3. aprilAdresseendringFoersom Bioenergi ApSFoersom Bioenergi ApS flytter fra Tarm til Charlottenlund. Claus Østerlin er medlem av styret.Se mere
1. aprilClaus Østerlin blir med i ledelsenT2O Production ApSClaus Østerlin blir med i ledelsen for T2O Production ApS.Se mere
1. aprilClaus Østerlin blir med i ledelsenSavecost Miljørådgivning ApSClaus Østerlin blir med i ledelsen for Savecost Miljørådgivning ApS.Se mere
1. aprilClaus Østerlin blir med i ledelsenGo x Green ApSClaus Østerlin blir med i ledelsen for Go x Green ApS.Se mere
1. aprilClaus Østerlin blir med i ledelsenEgebjerg ejendomsselskab ApSClaus Østerlin blir med i ledelsen for Egebjerg ejendomsselskab ApS.Se mere
1. aprilClaus Østerlin blir med i ledelsenBOYSEN & SØN HOLDING ApSClaus Østerlin blir med i ledelsen for BOYSEN & SØN HOLDING ApS.Se mere
29. februar · energy-supply.dkUgens rokader: Nyt fra Elektrus, Renegas og VindstødDerudover er Silas Harbo, Ari Markus Kalevi Hassinen og Claus Østerlin indtrådt i bestyrelsen i stedet for Lars Byberg og Arne Damgaard. Les artikkel
21. februarKim Lindsø Thelin slutter som adm. direktørFoersom Bioenergi ApSKim Lindsø Thelin slutter som adm. direktør i Foersom Bioenergi ApS. Claus Østerlin er medlem av styret.Se mere
21. februarClaus Østerlin blir med i styretThorsø Biogasanlæg ApSClaus Østerlin blir med i styret for Thorsø Biogasanlæg ApS.Se mere
21. februarHans Henrik Hansen forlater styretRenegas A/SHans Henrik Hansen forlater styret for Renegas A/S etter en periode på 1 år. Claus Østerlin er fortsatt styremedlem.Se mere