20. desember 2005Clemente Claudio Cohen forlater styretSILICON GRAPHICS A/SClemente Claudio Cohen forlater styret for SILICON GRAPHICS A/S etter en periode på 4 år.Se mere
15. september 2005Julian Mark Ashton Miller forlater styretSILICON GRAPHICS A/SJulian Mark Ashton Miller forlater styret for SILICON GRAPHICS A/S etter en periode på 4 år. Clemente Claudio Cohen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. januar 2005Nicholas Lewis Jacobs blir med i styretSILICON GRAPHICS A/SNicholas Lewis Jacobs erstatter Frits Johannes Thomsen i styret for SILICON GRAPHICS A/S etter en periode på 6 år. Clemente Claudio Cohen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. januar 2005Nicholas Lewis Jacobs blir med i ledelsenSILICON GRAPHICS A/SNicholas Lewis Jacobs erstatter Frits Johannes Thomsen i ledelsen for SILICON GRAPHICS A/S etter en periode på 6 år. Clemente Claudio Cohen er medlem av styret.Se mere
3. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortSILICON GRAPHICS A/SSILICON GRAPHICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Clemente Claudio Cohen er medlem av styret.Se mere
3. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortSILICON GRAPHICS A/SSILICON GRAPHICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Clemente Claudio Cohen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Engroshandel med computere og it-udstyrSILICON GRAPHICS A/STidligere bransje: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Clemente Claudio Cohen er medlem av styret.Se mere
16. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortSILICON GRAPHICS A/SSILICON GRAPHICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Clemente Claudio Cohen er medlem av styret.Se mere
12. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortSILICON GRAPHICS A/SSILICON GRAPHICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Clemente Claudio Cohen er medlem av styret.Se mere
5. november 2001Clemente Claudio Cohen blir med i styretSILICON GRAPHICS A/SClemente Claudio Cohen blir med i styret for SILICON GRAPHICS A/S.Se mere