11. januar 2004Connie Gitte Nielsen forlater ledelsenKAJ NIELSEN HOLDING. VILDBJERG ApSConnie Gitte Nielsen forlater ledelsen for KAJ NIELSEN HOLDING. VILDBJERG ApS etter en periode på 5 år.Se mere
6. januar 2003Connie Gitte Nielsen forlater styretMK MØBLER A/SConnie Gitte Nielsen forlater styret for MK MØBLER A/S etter en periode på 4 år.Se mere
3. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortKAJ NIELSEN HOLDING. VILDBJERG ApSKAJ NIELSEN HOLDING. VILDBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Connie Gitte Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortKAJ NIELSEN HOLDING. VILDBJERG ApSKAJ NIELSEN HOLDING. VILDBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Connie Gitte Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2001Ny status UNDER KONKURSMK MØBLER A/STidligere status: Normal. Connie Gitte Nielsen er styreleder.Se mere
4. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortKAJ NIELSEN HOLDING. VILDBJERG ApSKAJ NIELSEN HOLDING. VILDBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 30. juni 2000. Connie Gitte Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortMK MØBLER A/SMK MØBLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 17. mai 1999 til 30. juni 2000. Connie Gitte Nielsen er styreleder.Se mere
18. september 1999Nytt navn: KAJ NIELSEN HOLDING. VILDBJERG ApSMK HOLDING ApSMK HOLDING ApS skifter navn til KAJ NIELSEN HOLDING. VILDBJERG ApS. Connie Gitte Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 1999StiftelseMK MØBLER A/SMK MØBLER A/S stiftes i bransjen fremstilling af andre møbler til boliger. Connie Gitte Nielsen er styreleder.Se mere
11. mai 1999Nytt navn: MK HOLDING ApSPBH 26.736 ApSPBH 26.736 ApS skifter navn til MK HOLDING ApS. Connie Gitte Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 1999Connie Gitte Nielsen blir med i ledelsenPBH 26.736 ApSConnie Gitte Nielsen blir med i ledelsen for PBH 26.736 ApS.Se mere