1. februarStiftelseTOP SAFE KRISECENTER A/STOP SAFE KRISECENTER A/S stiftes i bransjen andre former for institutionsophold. Connie Jensen er styreleder.Se mere
23. januarConnie Jensen forlater styretPhoenix Partners ApsConnie Jensen forlater styret for Phoenix Partners Aps etter en periode på 10 måneder.Se mere
19. november 2023Underskudd på DKK 6.879 KAMA-JEMA ApSKAMA-JEMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Connie Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2023Overskudd på DKK 491.053 RUGÅRDSVEJ 259 A/SRUGÅRDSVEJ 259 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Connie Jensen er styreleder.Se mere
19. november 2023Underskudd på DKK 5.497 CONNIE JENSEN INVEST ApSCONNIE JENSEN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Connie Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.TimeOut Fyn ApSTimeOut Fyn ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Connie Jensen er styreleder.Se mere
28. mars 2023Connie Jensen blir med i styretTimeOut Fyn ApSConnie Jensen blir med i styret for TimeOut Fyn ApS.Se mere
5. desember 2022Underskudd på DKK 5.929 KAMA-JEMA ApSKAMA-JEMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Connie Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2022Underskudd på DKK 4.321 CONNIE JENSEN INVEST ApSCONNIE JENSEN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Connie Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2022Overskudd på DKK 559.689 RUGÅRDSVEJ 259 A/SRUGÅRDSVEJ 259 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Connie Jensen er styreleder.Se mere
6. mai 2022Pia Aamand blir med i styretOpholdsstedet Den Lille Gård ApSPia Aamand erstatter Connie Jensen i styret for Opholdsstedet Den Lille Gård ApS etter en periode på 3 år.Se mere
13. november 2021Overskudd på DKK 274.553 RUGÅRDSVEJ 259 A/SRUGÅRDSVEJ 259 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Connie Jensen er styreleder.Se mere
13. november 2021Overskudd på DKK 5.288 KAMA-JEMA ApSKAMA-JEMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Connie Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2021Underskudd på DKK 2.315 CONNIE JENSEN INVEST ApSCONNIE JENSEN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Connie Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabOpholdsstedet Den Lille Gård ApSOpholdsstedet Den Lille Gård IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Opholdsstedet Den Lille Gård ApS. Connie Jensen er medlem av styret.Se mere
30. juli 2021Overskudd på DKK 99.563 Opholdsstedet Den Lille Gård IVSOpholdsstedet Den Lille Gård IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Connie Jensen er medlem av styret.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.CONNIE JENSEN INVEST ApSTidligere bransje: Uoplyst. Connie Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Overskudd på DKK 423.068 RUGÅRDSVEJ 259 A/SRUGÅRDSVEJ 259 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Connie Jensen er styreleder.Se mere
19. november 2020Overskudd på DKK 797 CONNIE JENSEN INVEST ApSCONNIE JENSEN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Connie Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Overskudd på DKK 5.825 KAMA-JEMA ApSKAMA-JEMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Connie Jensen er medlem af ledelsen.Se mere