21. august 2014Cornelis Josephus Maria Gielen forlater styretFRIESLANDCAMPINA DENMARK ApSCornelis Josephus Maria Gielen forlater styret for FRIESLANDCAMPINA DENMARK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
21. juni 2014Overskudd på DKK 779.014 FRIESLANDCAMPINA DENMARK ApSFRIESLANDCAMPINA DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Cornelis Josephus Maria Gielen er styreleder.Se mere
26. juni 2013Overskudd på DKK 604.031 FRIESLANDCAMPINA DENMARK ApSFRIESLANDCAMPINA DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. juli 2011 til 31. desember 2012. Cornelis Josephus Maria Gielen er styreleder.Se mere
20. september 2011Ny bransje: Fremstilling af smagspræparater og krydderierFRIESLANDCAMPINA DENMARK ApSTidligere bransje: Uoplyst. Cornelis Josephus Maria Gielen er styreleder.Se mere
15. august 2011AdresseendringFRIESLANDCAMPINA DENMARK ApSFRIESLANDCAMPINA DENMARK ApS flytter fra København V til København K. Cornelis Josephus Maria Gielen er styreleder.Se mere
12. august 2011Cornelis Josephus Maria Gielen blir med i styretFRIESLANDCAMPINA DENMARK ApSCornelis Josephus Maria Gielen blir med i styret for FRIESLANDCAMPINA DENMARK ApS.Se mere
12. august 2011Jens Jakob Skaadstrup Andersen forlater ledelsenFRIESLANDCAMPINA DENMARK ApSJens Jakob Skaadstrup Andersen forlater ledelsen for FRIESLANDCAMPINA DENMARK ApS etter en periode på 2 uker. Cornelis Josephus Maria Gielen er styreleder.Se mere
12. august 2011Henri Loomans blir adm. direktørFRIESLANDCAMPINA DENMARK ApSHenri Loomans blir adm. direktør i FRIESLANDCAMPINA DENMARK ApS. Cornelis Josephus Maria Gielen er styreleder.Se mere
12. august 2011Nytt navn: FRIESLANDCAMPINA DENMARK ApSGFJUS 8790 ApSGFJUS 8790 ApS skifter navn til FRIESLANDCAMPINA DENMARK ApS. Cornelis Josephus Maria Gielen er styreleder.Se mere