24. februar 2017Dag Karl Albert von Appen Burose forlater styretULTRABULK SHIPPING A/SDag Karl Albert von Appen Burose forlater styret for ULTRABULK SHIPPING A/S etter en periode på 7 år.Se mere
1. november 2016Francisco Esteban Larrain Echeverria blir med i ledelsenULTRABULK SHIPPING A/SFrancisco Esteban Larrain Echeverria erstatter Søren Morbitzer Christoffersen i ledelsen for ULTRABULK SHIPPING A/S etter en periode på 3 år. Dag Karl Albert von Appen Burose er styreleder.Se mere
1. mai 2016Per Albert Karl von Appen Burose forlater styretULTRABULK SHIPPING A/SPer Albert Karl von Appen Burose forlater styret for ULTRABULK SHIPPING A/S etter en periode på 3 år. Dag Karl Albert von Appen Burose er fortsatt styreleder.Se mere
7. april 2016Overskudd på USD 1,4 mio.ULTRABULK SHIPPING A/SULTRABULK SHIPPING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Dag Karl Albert von Appen Burose er styreleder.Se mere
1. juni 2015Overskudd på USD 5,4 mio.ULTRABULK SHIPPING A/SULTRABULK SHIPPING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Dag Karl Albert von Appen Burose er styreleder.Se mere
22. mai 2015José Alberto Thomsen Queirolo blir med i styretULTRABULK SHIPPING A/SJosé Alberto Thomsen Queirolo blir med i styret for ULTRABULK SHIPPING A/S. Dag Karl Albert von Appen Burose er fortsatt styreleder.Se mere
7. august 2014Regnskap for 2013 offentligjortULTRABULK SHIPPING A/SULTRABULK SHIPPING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Dag Karl Albert von Appen Burose er styreleder.Se mere
1. januar 2014Søren Morbitzer Christoffersen blir med i ledelsenULTRABULK SHIPPING A/SSøren Morbitzer Christoffersen blir med i ledelsen for ULTRABULK SHIPPING A/S. Dag Karl Albert von Appen Burose er styreleder.Se mere
31. desember 2013Bjarne Skov Faber forlater ledelsenULTRABULK SHIPPING A/SBjarne Skov Faber forlater ledelsen for ULTRABULK SHIPPING A/S etter en periode på 4 år. Dag Karl Albert von Appen Burose er styreleder.Se mere
25. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortULTRABULK SHIPPING A/SULTRABULK SHIPPING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Dag Karl Albert von Appen Burose er styreleder.Se mere
24. mai 2013Erstatning i styretULTRABULK SHIPPING A/S3 endringer i styret for ULTRABULK SHIPPING A/S. Dag Karl Albert von Appen Burose er fortsatt styreleder.Se mere
12. november 2012AdresseendringULTRABULK SHIPPING A/SULTRABULK SHIPPING A/S flytter fra København Ø til Gentofte. Dag Karl Albert von Appen Burose er styreleder.Se mere
10. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortULTRABULK SHIPPING A/SULTRABULK SHIPPING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Dag Karl Albert von Appen Burose er styreleder.Se mere
1. januar 2012Nye navn i ledelsenULTRABULK SHIPPING A/S2 nye personer i ledelsen for ULTRABULK SHIPPING A/S. Dag Karl Albert von Appen Burose er styreleder.Se mere
23. desember 2011Nytt navn: ULTRABULK SHIPPING A/SU-SEA BULK SHIPPING A/SU-SEA BULK SHIPPING A/S skifter navn til ULTRABULK SHIPPING A/S. Dag Karl Albert von Appen Burose er styreleder.Se mere
4. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortU-SEA BULK SHIPPING A/SU-SEA BULK SHIPPING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Dag Karl Albert von Appen Burose er styreleder.Se mere
29. april 2011Erstatning i styretU-SEA BULK SHIPPING A/S3 endringer i styret for U-SEA BULK SHIPPING A/S. Dag Karl Albert von Appen Burose er fortsatt styreleder.Se mere
17. september 2010Nytt navn: U-SEA BULK SHIPPING A/SEITZEN BULK SHIPPING A/SEITZEN BULK SHIPPING A/S skifter navn til U-SEA BULK SHIPPING A/S. Dag Karl Albert von Appen Burose er styreleder.Se mere
22. juli 2010Dag Karl Albert von Appen Burose blir med i styretEITZEN BULK SHIPPING A/SDag Karl Albert von Appen Burose blir med i styret for EITZEN BULK SHIPPING A/S.Se mere