16. desember 2019Dag Tilma Hansen forlater styretCOOHÉ DENMARK ApSDag Tilma Hansen forlater styret for COOHÉ DENMARK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
27. mai 2019Yiwei Gang blir med i styretCOOHÉ DENMARK A/SYiwei Gang blir med i styret for COOHÉ DENMARK A/S. Dag Tilma Hansen er fortsatt styreleder.Se mere
22. mai 2019Underskudd på DKK 273.433 COOHÉ DENMARK A/SCOOHÉ DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Dag Tilma Hansen er styreleder.Se mere
16. mai 2019Ting Hua He forlater styretCOOHÉ DENMARK A/STing Hua He forlater styret for COOHÉ DENMARK A/S etter en periode på 4 år. Dag Tilma Hansen er fortsatt styreleder.Se mere
16. mai 2019Endring i eierkretsenCOOHÉ DENMARK A/SAi Fang Hansen øker sitt reelle eierskap av COOHÉ DENMARK A/S. Dag Tilma Hansen er styreleder.Se mere
13. juni 2018Underskudd på DKK 185.382 COOHÉ DENMARK A/SCOOHÉ DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Dag Tilma Hansen er styreleder.Se mere
29. mars 2018AdresseendringCOOHÉ DENMARK A/SCOOHÉ DENMARK A/S flytter fra Nordhavn til Jægerspris. Dag Tilma Hansen er styreleder.Se mere
8. juni 2017Underskudd på DKK 466.011 COOHÉ DENMARK A/SCOOHÉ DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Dag Tilma Hansen er styreleder.Se mere
8. mai 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokaderDetailbranchen Coohé Denmark A/S Dag Tilma Hansen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Coohé Denmark A/S i stedet for Keld Harbo (kilde: Les artikkel
2. mai 2017Dag Tilma Hansen blir ny styrelederCOOHÉ DENMARK A/SDag Tilma Hansen erstatter Keld Harbo som styreleder hos COOHÉ DENMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere