19. juniOverskudd på DKK 71.708 Brokeland Vind ApSBrokeland Vind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dag Øygarden er medlem af ledelsen.Se mere
1. marsDag Øygarden blir med i styretBejstrup Møllerne ApSDag Øygarden blir med i styret for Bejstrup Møllerne ApS.Se mere
1. marsThomas Breinholt Damgren blir med i ledelsenBejstrup Møllerne ApSThomas Breinholt Damgren blir med i ledelsen for Bejstrup Møllerne ApS. Dag Øygarden er medlem av styret.Se mere
1. marsNy status NORMALBejstrup Møllerne ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Dag Øygarden er medlem av styret.Se mere
14. juli 2023Overskudd på DKK 41.927 Brokeland Vind ApSBrokeland Vind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dag Øygarden er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2022Overskudd på DKK 2.586 Brokeland Vind ApSBrokeland Vind ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. januar 2021 til 31. desember 2021. Dag Øygarden er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2021StiftelseBrokeland Vind ApSBrokeland Vind ApS stiftes i bransjen produktion af elektricitet. Dag Øygarden er medlem af ledelsen.Se mere