24. mai 2023Stiftelsepostal tribe ApSpostal tribe ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Dame Damevski er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2021Dame Damevski forlater styretEUROGIRO A/SDame Damevski forlater styret for EUROGIRO A/S etter en periode på 3 år.Se mere
25. mai 2021Underskudd på DKK 18 mio.EUROGIRO A/SEUROGIRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Dame Damevski er medlem av styret.Se mere
22. februar 2021Jacob Tackmann Thomsen blir adm. direktørEUROGIRO A/SJacob Tackmann Thomsen erstatter Adam Nicolai Erritzøe som adm. direktør i EUROGIRO A/S. Dame Damevski er medlem av styret.Se mere
19. mai 2020Underskudd på DKK 11 mio.EUROGIRO A/SEUROGIRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Dame Damevski er medlem av styret.Se mere
1. februar 2020Adam Nicolai Erritzøe blir adm. direktørEUROGIRO A/SAdam Nicolai Erritzøe blir adm. direktør i EUROGIRO A/S. Dame Damevski er medlem av styret.Se mere
29. mai 2019Underskudd på DKK 8,6 mio.EUROGIRO A/SEUROGIRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Dame Damevski er medlem av styret.Se mere
5. april 2019Michel Louis Jean Marie Stuijt slutter som adm. direktørEUROGIRO A/SMichel Louis Jean Marie Stuijt slutter som adm. direktør i EUROGIRO A/S. Dame Damevski er medlem av styret.Se mere
5. april 2019Nye navn i styretEUROGIRO A/S2 nye medlemmer blir med i styret for EUROGIRO A/S. Dame Damevski er fortsatt styremedlem.Se mere
19. november 2018Alexandru Petrescu forlater styretEUROGIRO A/SAlexandru Petrescu forlater styret for EUROGIRO A/S etter en periode på 5 måneder. Dame Damevski er fortsatt styremedlem.Se mere
29. juni 2018Nye navn i styretEUROGIRO A/S4 nye medlemmer blir med i styret for EUROGIRO A/S. Dame Damevski er fortsatt styremedlem.Se mere
2. mai 2018AdresseendringEUROGIRO A/SEUROGIRO A/S flytter fra Taastrup til København K. Dame Damevski er medlem av styret.Se mere
21. februar 2018Underskudd på DKK 2,7 mio.EUROGIRO A/SEUROGIRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Dame Damevski er medlem av styret.Se mere
15. februar 2018Dame Damevski blir med i styretEUROGIRO A/SDame Damevski blir med i styret for EUROGIRO A/S.Se mere
15. februar 2018Endring i eierkretsenEUROGIRO A/SJacob Tackmann Thomsen registrert som reell eier av EUROGIRO A/S. Dame Damevski er medlem av styret.Se mere