11. desember 2015Dani Schulze forlater styretBOATCLUB A/SDani Schulze forlater styret for BOATCLUB A/S etter en periode på 3 år.Se mere
11. desember 2015Dani Schulze forlater ledelsenBOATCLUB A/SDani Schulze forlater ledelsen for BOATCLUB A/S etter en periode på 3 år.Se mere
10. august 2015AdresseendringBOATCLUB A/SBOATCLUB A/S flytter fra Middelfart til Asperup. Dani Schulze er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2015Underskudd på DKK 1,3 mio.BOATCLUB A/SBOATCLUB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Dani Schulze er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2014Underskudd på DKK 994.058 BOATCLUB A/SBOATCLUB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Dani Schulze er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2014Jørn Ingemann Iversen blir med i styretBOATCLUB A/SJørn Ingemann Iversen blir med i styret for BOATCLUB A/S. Dani Schulze er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2013Underskudd på DKK 1,7 mio.BOATCLUB A/SBOATCLUB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Dani Schulze er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2012AdresseendringBOATCLUB A/SBOATCLUB A/S flytter fra Kolding til Middelfart. Dani Schulze er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2012Dani Schulze blir med i styretBOATCLUB A/SDani Schulze blir med i styret for BOATCLUB A/S.Se mere
1. oktober 2012Dani Schulze blir med i ledelsenBOATCLUB A/SDani Schulze erstatter Tommy Bloch-Larsen i ledelsen for BOATCLUB A/S etter en periode på 1 år.Se mere