27. marsNy status UNDER KONKURSSEKULAR HOLDING ApSTidligere status: Under frivillig likvidation. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
1. marsNy status UNDER KONKURSMOBLOS ApSTidligere status: Under frivillig likvidation. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
7. februarAndrée Otti Ejnar Grögler forlater ledelsenSEKULAR HOLDING ApSAndrée Otti Ejnar Grögler forlater ledelsen for SEKULAR HOLDING ApS etter en periode på 11 måneder. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
7. februarAdresseendringMOBLOS ApSMOBLOS ApS flytter fra København S til København V. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
7. februarAdresseendringSEKULAR HOLDING ApSSEKULAR HOLDING ApS flytter fra København S til København V. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
7. februarNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONSEKULAR HOLDING ApSTidligere status: Normal. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
7. februarNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONMOBLOS ApSTidligere status: Normal. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
15. januarAndrée Otti Ejnar Grögler forlater styretMOBLOS ApSAndrée Otti Ejnar Grögler forlater styret for MOBLOS ApS etter en periode på 10 måneder. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
15. januarAndrée Otti Ejnar Grögler forlater ledelsenMOBLOS ApSAndrée Otti Ejnar Grögler forlater ledelsen for MOBLOS ApS etter en periode på 10 måneder. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
2. januarEndring i eierkretsenMOBLOS ApSDaniel Baco Dasic reduserer sitt reelle eierskap av MOBLOS ApS.Se mere
2. januarAdresseendringMOBLOS ApSMOBLOS ApS flytter til ny adresse i København S. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 0 SEKULAR HOLDING ApSSEKULAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 278.938 MOBLOS ApSMOBLOS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
24. mars 2023AdresseendringSEKULAR HOLDING ApSSEKULAR HOLDING ApS flytter fra København SV til København S. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
23. mars 2023Endring i eierkretsenGradconnection Team ApSDaniel Baco Dasic er ikke lenger registrert som reell eier av Gradconnection Team ApS.Se mere
14. mars 2023Andrée Otti Ejnar Grögler blir med i styretGradconnection Team ApSAndrée Otti Ejnar Grögler blir med i styret for Gradconnection Team ApS. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
14. mars 2023Andrée Otti Ejnar Grögler blir med i ledelsenGradconnection Team ApSAndrée Otti Ejnar Grögler blir med i ledelsen for Gradconnection Team ApS. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
14. mars 2023Andrée Otti Ejnar Grögler blir med i ledelsenSEKULAR HOLDING ApSAndrée Otti Ejnar Grögler blir med i ledelsen for SEKULAR HOLDING ApS. Daniel Baco Dasic eier 100% av virksomheten.Se mere
13. mars 2023Daniel Baco Dasic slutter som adm. direktørMOBLOS ApSDaniel Baco Dasic slutter som adm. direktør i MOBLOS ApS.Se mere
13. mars 2023Andrée Otti Ejnar Grögler blir med i styretMOBLOS ApSAndrée Otti Ejnar Grögler erstatter Daniel Baco Dasic i styret for MOBLOS ApS etter en periode på 10 år.Se mere