13. juniAdresseendringPotteplanten.dk I/SPotteplanten.dk I/S flytter til ny adresse i Fredericia. Daniel Bøllingtoft eier 50% av virksomheten.Se mere
21. marsOverskudd på DKK 6.502 DuelHost ApSDuelHost ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Daniel Bøllingtoft er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2023 · ErhvervplusOpad igen: Virksomhed i Snoghøj har skåret underskuddet nedSelskabet ledes af en direktion, der består af Johannes Nord Jørgensen, Daniel Bøllingtoft, Andreas Christian Skalborg og Martin Lunden Rasmussen. Les artikkel
25. april 2023Underskudd på DKK 9.017 DuelHost ApSDuelHost ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Daniel Bøllingtoft er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2023AdresseendringDuelHost ApSDuelHost ApS flytter fra Regstrup til Fredericia. Daniel Bøllingtoft er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2022AdresseendringDuelHost ApSDuelHost ApS flytter fra Herlev til Regstrup. Daniel Bøllingtoft er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2022AdresseendringPotteplanten.dk I/SPotteplanten.dk I/S flytter fra Middelfart til Fredericia. Daniel Bøllingtoft eier 50% av virksomheten.Se mere
24. februar 2022Underskudd på DKK 32.694 DuelHost ApSDuelHost ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. september 2020 til 31. desember 2021. Daniel Bøllingtoft er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021AdresseendringDuelHost ApSDuelHost ApS flytter fra Glostrup til Herlev. Daniel Bøllingtoft er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2021Endring i eierkretsenPotteplanten.dk I/SDaniel Bøllingtoft registrert som reell eier av Potteplanten.dk I/S.Se mere
28. september 2020Daniel Bøllingtoft blir med i ledelsenDuelHost ApSDaniel Bøllingtoft blir med i ledelsen for DuelHost ApS.Se mere
28. september 2020Andreas Christian Skalborg blir adm. direktørDuelHost ApSAndreas Christian Skalborg blir adm. direktør i DuelHost ApS. Daniel Bøllingtoft er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
28. september 2020Ny status NORMALDuelHost ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Daniel Bøllingtoft er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2020StiftelseDuelHost ApSDuelHost ApS stiftes i bransjen databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Daniel Bøllingtoft eier 25% av virksomheten.Se mere
1. desember 2018Daniel Bøllingtoft forlater ledelsenBøllingtoft IVSDaniel Bøllingtoft forlater ledelsen for Bøllingtoft IVS etter en periode på 2 år.Se mere
24. november 2018Daniel Bøllingtoft forlater ledelsenChaoz Clothing IVSDaniel Bøllingtoft forlater ledelsen for Chaoz Clothing IVS etter en periode på 2 år.Se mere
15. juni 2018Underskudd på DKK 97.685 Chaoz Clothing IVSChaoz Clothing IVS offentliggjør regnskap for perioden 10. mars 2017 til 31. desember 2017. Daniel Bøllingtoft er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2018Overskudd på DKK 0 Bøllingtoft IVSBøllingtoft IVS offentliggjør regnskap for perioden 9. mars 2017 til 31. desember 2017. Daniel Bøllingtoft er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2017StiftelseChaoz Clothing IVSChaoz Clothing IVS stiftes i bransjen detailhandel via internettet med digitale produkter. Daniel Bøllingtoft er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2017StiftelseBøllingtoft IVSBøllingtoft IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Daniel Bøllingtoft er medlem af ledelsen.Se mere