Bo Nilsson erstatter Asger Jens Hattel som styreleder hos DIBS Payment Services A/S etter en periode på 2 år. Daniel Carl Oscar Larsson er adm. direktør i virksomheten.
Klaus Pedersen erstatter Jens Heurlin i styret for DIBS Payment Services A/S etter en periode på 1 år. Daniel Carl Oscar Larsson er adm. direktør i virksomheten.
DIBS Payment Services A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Daniel Carl Oscar Larsson er adm. direktør i virksomheten.
DIBS Payment Services A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Daniel Carl Oscar Larsson er adm. direktør i virksomheten.