13. februar 2014Daniel Clive Ebeling forlater styretTHE INOUE BROTHERS ApSDaniel Clive Ebeling forlater styret for THE INOUE BROTHERS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
12. juni 2013Underskudd på DKK 199.602 THE INOUE BROTHERS ApSTHE INOUE BROTHERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Daniel Clive Ebeling er medlem av styret.Se mere
18. oktober 2012Regnskap for 2011 offentligjortTHE INOUE BROTHERS ApSTHE INOUE BROTHERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. oktober 2010 til 31. desember 2011. Daniel Clive Ebeling er medlem av styret.Se mere
15. oktober 2010StiftelseTHE INOUE BROTHERS ApSTHE INOUE BROTHERS ApS stiftes i bransjen industriel design og produktdesign. Daniel Clive Ebeling er medlem av styret.Se mere