16. aprilAdresseendringDCCS Invest ApSDCCS Invest ApS flytter fra Brande til Odense C. Daniel Holst er medlem af ledelsen.Se mere
13. marsAdresseendringLittleGiants ApSLittleGiants ApS flytter til ny adresse i Odense C. Daniel Holst eier 25% av virksomheten.Se mere
13. desember 2023Overskudd på DKK 140.993 Daniel Holst Holding ApSDaniel Holst Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Daniel Holst er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2023Overskudd på DKK 563.970 DCCS Invest ApSDCCS Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Daniel Holst er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2023Overskudd på DKK 353.754 LittleGiants ApSLittleGiants ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Daniel Holst eier 25% av virksomheten.Se mere
29. mars 2023CIO - leder til udviklingsteametLittleGiants ApS · OdenseLittleGiants ApS søger ny medarbejder i Odense på fuld tid. Kontaktperson: Camilla Holst, CDO. Daniel Holst eier 25% av virksomheten.Se jobopslag
23. desember 2022Overskudd på DKK 173.975 LittleGiants ApSLittleGiants ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Daniel Holst eier 25% av virksomheten.Se mere
23. desember 2022Overskudd på DKK 84.159 DCCS Invest ApSDCCS Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Daniel Holst er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2022Overskudd på DKK 21.040 Daniel Holst Holding ApSDaniel Holst Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Daniel Holst er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022AdresseendringLittleGiants ApSLittleGiants ApS flytter til ny adresse i Odense C. Daniel Holst eier 25% av virksomheten.Se mere
9. desember 2021Underskudd på DKK 43.583 Daniel Holst Holding ApSDaniel Holst Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Daniel Holst er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2021Underskudd på DKK 309.613 LittleGiants ApSLittleGiants ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Daniel Holst eier 25% av virksomheten.Se mere
4. desember 2021Underskudd på DKK 174.331 DCCS Invest ApSDCCS Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Daniel Holst er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2021Endring i eierkretsenBrandt & Holt ApSDaniel Holst er ikke lenger registrert som reell eier av Brandt & Holt ApS.Se mere
2. oktober 2021AdresseendringBrandt & Holt ApSBrandt & Holt ApS flytter fra Odense SV til Brande. Daniel Holst eier 25% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2021Steffen Engsig Aagaard slutter som adm. direktørBrandt & Holt ApSSteffen Engsig Aagaard slutter som adm. direktør i Brandt & Holt ApS. Daniel Holst eier 25% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2021Martin Brandt Andersen blir med i ledelsenBrandt & Holt ApSMartin Brandt Andersen blir med i ledelsen for Brandt & Holt ApS. Daniel Holst eier 25% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2021Nytt navn: Brandt & Holt ApSNoordic ApSNoordic ApS skifter navn til Brandt & Holt ApS. Daniel Holst eier 25% av virksomheten.Se mere
5. februar 2021Endring i eierkretsenSkiip ApSDaniel Holst er ikke lenger registrert som reell eier av Skiip ApS.Se mere
22. januar 2021Overskudd på DKK 16.733 Skiip ApSSkiip ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Daniel Holst eier 25% av virksomheten.Se mere