13. juniEndring i eierkretsenFliva Partners ApSDaniel Hübertz Christensen registrert som reell eier av Fliva Partners ApS.Se mere
13. juniEndring i eierkretsenFLIVA ApSDaniel Hübertz Christensen registrert som reell eier av FLIVA ApS.Se mere
13. juniEndring i eierkretsenAutoMake ApSDaniel Hübertz Christensen registrert som reell eier av AutoMake ApS.Se mere
13. juniEndring i eierkretsenFliva Global RE ApSDaniel Hübertz Christensen registrert som reell eier av Fliva Global RE ApS.Se mere
12. januarUnderskudd på DKK 11.102 ByStorm Holding ApSByStorm Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Daniel Hübertz Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 847 ByStorm Holding ApSByStorm Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Daniel Hübertz Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. januar 2023Daniel Hübertz Christensen forlater styretSindri ApSDaniel Hübertz Christensen forlater styret for Sindri ApS etter en periode på 2 år.Se mere
5. januar 2023Endring i eierkretsenSindri ApSAllan Sejer Ertner reduserer sitt reelle eierskap av Sindri ApS. Daniel Hübertz Christensen er medlem av styret.Se mere
22. desember 2022Endring i eierkretsenSindri ApSJonan Hjorslev Bahnsen øker sitt reelle eierskap av Sindri ApS. Daniel Hübertz Christensen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 119.610 Sindri ApSSindri ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Daniel Hübertz Christensen er medlem av styret.Se mere
30. mars 2022Underskudd på DKK 6.240 ByStorm Holding ApSByStorm Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. oktober 2020 til 31. desember 2021. Daniel Hübertz Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2021Overskudd på DKK 5.295 Sindri ApSSindri ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Daniel Hübertz Christensen er medlem av styret.Se mere
27. november 2020Daniel Hübertz Christensen blir med i styretSindri ApSDaniel Hübertz Christensen blir med i styret for Sindri ApS.Se mere
26. oktober 2020StiftelseByStorm Holding ApSByStorm Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Daniel Hübertz Christensen er medlem af ledelsen.Se mere