5. juliUnderskudd på DKK 210.682 Jocic Ejendomme ApSJocic Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. mars 2023 til 31. desember 2023. Daniel Jocic er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliOverskudd på DKK 2,5 mio.OK GULVE A/SOK GULVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Daniel Jocic er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. juliOverskudd på DKK 2,2 mio.Jocic Holding ApSJocic Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Daniel Jocic er medlem af ledelsen.Se mere
18. januarAdresseendringOK GULVE A/SOK GULVE A/S flytter fra Odense SØ til Odense C. Daniel Jocic er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 3,8 mio.Jocic Holding ApSJocic Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Daniel Jocic er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 4,0 mio.OK GULVE A/SOK GULVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Daniel Jocic er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. mars 2023StiftelseJocic Ejendomme ApSJocic Ejendomme ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Daniel Jocic er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.OK GULVE A/SOK GULVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Daniel Jocic er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. juni 2022Overskudd på DKK 2,0 mio.Jocic Holding ApSJocic Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Daniel Jocic er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2021Erstatning i styretOK GULVE A/S4 endringer i styret for OK GULVE A/S. Daniel Jocic er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. desember 2021Daniel Jocic blir adm. direktørOK GULVE A/SDaniel Jocic erstatter Tom Bjørn Petersen som adm. direktør i OK GULVE A/S.Se mere
20. desember 2021Endring i eierkretsenOK GULVE A/SDaniel Jocic øker sitt reelle eierskap av OK GULVE A/S.Se mere
9. juli 2021Overskudd på DKK 617.010 Jocic Holding ApSJocic Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. august 2019 til 31. desember 2020. Daniel Jocic er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2021Overskudd på DKK 3,3 mio.OK GULVE A/SOK GULVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Daniel Jocic eier 49% av virksomheten.Se mere
11. mars 2021Sussie Lyne Rahbek blir med i styretOK GULVE A/SSussie Lyne Rahbek erstatter Tom Bjørn Petersen i styret for OK GULVE A/S etter en periode på 14 år. Daniel Jocic eier 49% av virksomheten.Se mere
22. juni 2020Overskudd på DKK 4,4 mio.OK GULVE A/SOK GULVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Daniel Jocic eier 49% av virksomheten.Se mere
8. april 2020 · Wood SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerOK Gulve A/S Daniel Jocic er indtrådt i bestyrelsen hos OK Gulve A/S i stedet for Sussie Lyne Rahbek (kilde: Les artikkel
6. april 2020Daniel Jocic blir med i styretOK GULVE A/SDaniel Jocic blir med i styret for OK GULVE A/S.Se mere
25. august 2019Endring i eierkretsenOK GULVE A/SDaniel Jocic registrert som reell eier av OK GULVE A/S.Se mere
25. august 2019StiftelseJocic Holding ApSJocic Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Daniel Jocic er medlem af ledelsen.Se mere