28. augustNy selskapsform AktieselskabAliga A/SAliga ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Aliga A/S. Daniel Kristen Haley er medlem av styret.Se mere
26. juliRolf-Dieter Sigmund forlater styretAliga ApSRolf-Dieter Sigmund forlater styret for Aliga ApS etter en periode på 1 år. Daniel Kristen Haley er fortsatt styremedlem.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 10 mio.Aliga ApSAliga ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Daniel Kristen Haley er medlem av styret.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 8,9 mio.Aliga ApSAliga ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Daniel Kristen Haley er medlem av styret.Se mere
21. juni 2023Daniel Kristen Haley blir med i styretAliga ApSDaniel Kristen Haley blir med i styret for Aliga ApS.Se mere