13. juliUnderskudd på DKK 324.709 DME BYG ApSDME BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juliOverskudd på DKK 346.074 DME boliger ApSDME boliger ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juliOverskudd på DKK 30.942 DME group Holding ApSDME group Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. februarDaniel Moody Enevoldsen blir med i styretØstjysk Ejendomme A/SDaniel Moody Enevoldsen blir med i styret for Østjysk Ejendomme A/S.Se mere
19. februarAdresseendringØstjysk Ejendomme A/SØstjysk Ejendomme A/S flytter fra Åbyhøj til Aarhus C. Daniel Moody Enevoldsen er medlem av styret.Se mere
19. februarNytt navn: Østjysk Ejendomme A/SPKT Ejendomme A/SPKT Ejendomme A/S skifter navn til Østjysk Ejendomme A/S. Daniel Moody Enevoldsen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 311.915 DME BYG ApSDME BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Underskudd på DKK 63.459 Brdr. ME Invest ApSBrdr. ME Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. mai 2022 til 31. desember 2022. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 311.185 DME group Holding ApSDME group Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 27.870 DME boliger ApSDME boliger ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2023AdresseendringBrdr. ME Invest ApSBrdr. ME Invest ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2023AdresseendringDME boliger ApSDME boliger ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2023AdresseendringDME group Holding ApSDME group Holding ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2023AdresseendringDME BYG ApSDME BYG ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2022Overskudd på DKK 140.326 DME BYG ApSDME BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. mars 2021 til 31. desember 2021. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2022Overskudd på DKK 153.448 DME group Holding ApSDME group Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. mars 2021 til 31. desember 2021. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2022Overskudd på DKK 38.476 DME boliger ApSDME boliger ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2020 til 31. desember 2021. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2022StiftelseBrdr. ME Invest ApSBrdr. ME Invest ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2021StiftelseDME BYG ApSDME BYG ApS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2021StiftelseDME group Holding ApSDME group Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Daniel Moody Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere