20. augustAdresseendringDN Partners ApSDN Partners ApS flytter fra Vedbæk til Hillerød. Daniel Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. juniEndring i eierkretsenTHVARE I/SDaniel Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av THVARE I/S.Se mere
7. juniOverskudd på DKK 2,2 mio.DN Partners ApSDN Partners ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Daniel Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juni 2023Underskudd på DKK 1,7 mio.DN Partners ApSDN Partners ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Daniel Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. mars 2023 · VORES VedbækNye virksomheder i Vedbæk i sidste månedTHVARE I/S , Ellesletten 4, 2950 Vedbæk THVARE I/S tilhører branchen Computerprogrammering og er ejet af Anders Remien Hansen og Daniel Nielsen. Les artikkel
2. mars 2023AdresseendringDN Partners ApSDN Partners ApS flytter fra København Ø til Vedbæk. Daniel Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. februar 2023StiftelseTHVARE I/STHVARE I/S stiftes i bransjen computerprogrammering. Daniel Nielsen eier 51% av virksomheten.Se mere
27. november 2022 · Østerbro LivNy administrerende direktør i DN Partners ApSDaniel Nielsen er ny administrerende direktør i DN Partners ApS. Les artikkel
27. november 2022Daniel Nielsen blir adm. direktørDN Partners ApSDaniel Nielsen erstatter Britta Tove Nielsen som adm. direktør i DN Partners ApS.Se mere
27. november 2022AdresseendringDN Partners ApSDN Partners ApS flytter fra Hjallerup til København Ø. Daniel Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. november 2022Ny bransje: Bogføring og revision: skatterådgivningDN Partners ApSTidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Daniel Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. november 2022Nytt navn: DN Partners ApS18D05N88 ApS18D05N88 ApS skifter navn til DN Partners ApS. Daniel Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 824.246 18D05N88 ApS18D05N88 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Daniel Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 735.650 18D05N88 ApS18D05N88 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Daniel Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
13. april 2021Endring i eierkretsenRD Investment I/SDaniel Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av RD Investment I/S.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.18D05N88 ApSTidligere bransje: Uoplyst. Daniel Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
27. desember 2020Endring i eierkretsenGoTutor Denmark ApSDaniel Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av GoTutor Denmark ApS.Se mere
4. september 2020Overskudd på DKK 1,2 mio.18D05N88 ApS18D05N88 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Daniel Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
22. juni 2020Underskudd på DKK 451.880 GoTutor Denmark ApSGoTutor Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Daniel Nielsen eier 20% av virksomheten.Se mere
12. juni 2020AdresseendringRD Investment I/SRD Investment I/S flytter fra Søborg til Hjallerup. Daniel Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere