18. aprilOverskudd på DKK 889.361 C.J. HVIDEVARESERVICE ApSC.J. HVIDEVARESERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Daniel Schmidt Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere
18. aprilOverskudd på DKK 11.146 Hvidevarecenter R.F. ApSHvidevarecenter R.F. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Daniel Schmidt Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere
18. aprilOverskudd på DKK 158.832 Daniel Dinesen Holding ApSDaniel Dinesen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. oktober 2022 til 31. oktober 2023. Daniel Schmidt Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2023Endring i eierkretsenC.J. HVIDEVARESERVICE ApSKasper Høgh Jespersen er ikke lenger registrert som reell eier av C.J. HVIDEVARESERVICE ApS. Daniel Schmidt Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2023Overskudd på DKK 58.016 Hvidevarecenter R.F. ApSHvidevarecenter R.F. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Daniel Schmidt Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.C.J. HVIDEVARESERVICE ApSC.J. HVIDEVARESERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Daniel Schmidt Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2023Daniel Schmidt Dinesen blir med i ledelsenHvidevarecenter R.F. ApSDaniel Schmidt Dinesen erstatter Kasper Høgh Jespersen i ledelsen for Hvidevarecenter R.F. ApS etter en periode på 4 år.Se mere
30. januar 2023Endring i eierkretsenHvidevarecenter R.F. ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Hvidevarecenter R.F. ApS. Daniel Schmidt Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2023Endring i eierkretsenC.J. HVIDEVARESERVICE ApSFlemming Ellegaard Carlsen øker sitt reelle eierskap av C.J. HVIDEVARESERVICE ApS. Daniel Schmidt Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2022Daniel Schmidt Dinesen blir med i ledelsenC.J. HVIDEVARESERVICE ApSDaniel Schmidt Dinesen erstatter Kasper Høgh Jespersen i ledelsen for C.J. HVIDEVARESERVICE ApS etter en periode på 4 år.Se mere
22. november 2022Endring i eierkretsenC.J. HVIDEVARESERVICE ApSDaniel Schmidt Dinesen registrert som reell eier av C.J. HVIDEVARESERVICE ApS.Se mere
22. november 2022Endring i eierkretsenHvidevarecenter R.F. ApSDaniel Schmidt Dinesen registrert som reell eier av Hvidevarecenter R.F. ApS.Se mere
14. oktober 2022StiftelseDaniel Dinesen Holding ApSDaniel Dinesen Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Daniel Schmidt Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere