7. august 2001Daniel van Cauteren forlater ledelsenISS EUROPE A/SDaniel van Cauteren forlater ledelsen for ISS EUROPE A/S etter en periode på 2 år.Se mere
2. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortISS EUROPE A/SISS EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Daniel van Cauteren er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2001Thorbjørn Graarud blir med i ledelsenISS EUROPE A/SThorbjørn Graarud erstatter Jesper Eigen Møller i ledelsen for ISS EUROPE A/S etter en periode på 1 år. Daniel van Cauteren er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2000Flemming Schandorff Knudsen blir med i ledelsenISS EUROPE A/SFlemming Schandorff Knudsen blir med i ledelsen for ISS EUROPE A/S. Daniel van Cauteren er medlem af ledelsen.Se mere
11. august 2000Jesper Eigen Møller blir med i styretISS EUROPE A/SJesper Eigen Møller erstatter Waldemar Schmidt i styret for ISS EUROPE A/S etter en periode på 5 år. Daniel van Cauteren er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2000Flere forlater ledelsenISS EUROPE A/S2 personer forlater ledelsen for ISS EUROPE A/S. Daniel van Cauteren er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortISS EUROPE A/SISS EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Daniel van Cauteren er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2000Daniel van Cauteren blir med i ledelsenISS EUROPE A/SDaniel van Cauteren blir med i ledelsen for ISS EUROPE A/S.Se mere