9. augustYolanda Galan Mogensen forlater ledelsenSuperTæt ApSYolanda Galan Mogensen forlater ledelsen for SuperTæt ApS etter en periode på 4 år. Dannie Mogensen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. augustDannie Mogensen blir adm. direktørSuperTæt ApSDannie Mogensen blir adm. direktør i SuperTæt ApS.Se mere
12. mai 2023Endring i eierkretsenBYKAC IVSDannie Mogensen er ikke lenger registrert som reell eier av BYKAC IVS.Se mere
7. desember 2021Ny status UNDER KONKURSBYKAC IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Dannie Mogensen eier 100% av virksomheten.Se mere
24. august 2021Dannie Mogensen forlater ledelsenBYKAC IVSDannie Mogensen forlater ledelsen for BYKAC IVS etter en periode på 3 år.Se mere
24. august 2021Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBYKAC IVSTidligere status: Normal. Dannie Mogensen eier 100% av virksomheten.Se mere
31. august 2020Dannie Mogensen forlater ledelsenYKN HOLDING AF 1/12-2007 ApSDannie Mogensen forlater ledelsen for YKN HOLDING AF 1/12-2007 ApS etter en periode på 13 år.Se mere
29. august 2020Dannie Mogensen forlater ledelsenPID af 29 august 2020 ApSDannie Mogensen forlater ledelsen for PID af 29 august 2020 ApS etter en periode på 13 år.Se mere
15. juni 2020Overskudd på DKK 5.222 PUNKTERINGSBESKYTTELSE II DANMARK ApSPUNKTERINGSBESKYTTELSE II DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Dannie Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2020Overskudd på DKK 3.033 BYKAC IVSBYKAC IVS offentliggjør regnskap for perioden 3. desember 2018 til 31. desember 2019. Dannie Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2020Overskudd på DKK 0 YKN HOLDING AF 1/12-2007 ApSYKN HOLDING AF 1/12-2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Dannie Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2019Dannie Mogensen forlater ledelsenYKN HOLDING AF 7/9-2005 ApSDannie Mogensen forlater ledelsen for YKN HOLDING AF 7/9-2005 ApS etter en periode på 15 år.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 11.250 PUNKTERINGSBESKYTTELSE II DANMARK ApSPUNKTERINGSBESKYTTELSE II DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Dannie Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 0 YKN HOLDING AF 1/12-2007 ApSYKN HOLDING AF 1/12-2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Dannie Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2018StiftelseBYKAC IVSBYKAC IVS stiftes i bransjen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. Dannie Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2018Dannie Mogensen forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET AF 23 SEPTEMBER 1998 - NR 6 ApSDannie Mogensen forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET AF 23 SEPTEMBER 1998 - NR 6 ApS etter en periode på 20 år.Se mere
28. november 2018Dannie Mogensen forlater ledelsenFACTORINGSELSKABET AF 1/7 2004 ApSDannie Mogensen forlater ledelsen for FACTORINGSELSKABET AF 1/7 2004 ApS etter en periode på 14 år.Se mere
27. juni 2018Overskudd på DKK 23.335 YKN HOLDING AF 1/12-2007 ApSYKN HOLDING AF 1/12-2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Dannie Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2018Underskudd på DKK 19.589 FACTORINGSELSKABET AF 1/7 2004 ApSFACTORINGSELSKABET AF 1/7 2004 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Dannie Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2018Overskudd på DKK 0 YKN HOLDING AF 7/9-2005 ApSYKN HOLDING AF 7/9-2005 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Dannie Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere