8. september 2015Danny Henry Kragt forlater styretTMF DENMARK A/SDanny Henry Kragt forlater styret for TMF DENMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
8. mai 2015Overskudd på DKK 169.155 TMF DENMARK A/STMF DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Danny Henry Kragt er styreleder.Se mere
5. juni 2014Underskudd på DKK 492.632 TMF DENMARK A/STMF DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Danny Henry Kragt er styreleder.Se mere
12. april 2014AdresseendringTMF DENMARK A/STMF DENMARK A/S flytter fra Herlev til København K. Danny Henry Kragt er styreleder.Se mere
8. juni 2013Underskudd på DKK 473.188 TMF DENMARK A/STMF DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Danny Henry Kragt er styreleder.Se mere
21. mai 2013Erstatning i styretTMF DENMARK A/S4 endringer i styret for TMF DENMARK A/S. Danny Henry Kragt er fortsatt styreleder.Se mere
21. mai 2013Daniel Yordanov Proychev blir med i ledelsenTMF DENMARK A/SDaniel Yordanov Proychev blir med i ledelsen for TMF DENMARK A/S. Danny Henry Kragt er styreleder.Se mere
29. juni 2012Armin Rudi Kirchner slutter som adm. direktørTMF DENMARK A/SArmin Rudi Kirchner slutter som adm. direktør i TMF DENMARK A/S. Danny Henry Kragt er styreleder.Se mere
29. juni 2012Danny Henry Kragt blir med i styretTMF DENMARK A/SDanny Henry Kragt blir med i styret for TMF DENMARK A/S.Se mere