SISTERS CAPITAL MANAGEMENT I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. David Jared William Adams er medlem av styret.
SISTERS CAPITAL MANAGEMENT I ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. juli 2013 til 31. desember 2014. David Jared William Adams er medlem av styret.