20. september 2019 · Food SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerFayrefield Foods A/S Frank Therkildsen er indtrådt i bestyrelsen hos Fayrefield Foods A/S i stedet for David Neil McFarlane (kilde: Les artikkel
14. september 2019Frank Therkildsen blir med i styretFayrefield Foods A/SFrank Therkildsen erstatter David Neil McFarlane i styret for Fayrefield Foods A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. september 2019Endring i eierkretsenFayrefield Foods A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av Fayrefield Foods A/S. David Neil McFarlane er medlem av styret.Se mere
21. mai 2019Overskudd på DKK 11 mio.Fayrefield Foods A/SFayrefield Foods A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. David Neil McFarlane er medlem av styret.Se mere
29. november 2018Susanne Hougaard Steffensen blir med i styretFayrefield Foods A/SSusanne Hougaard Steffensen erstatter Keld Larsen i styret for Fayrefield Foods A/S etter en periode på 2 år. David Neil McFarlane er fortsatt styremedlem.Se mere
22. mai 2018Overskudd på DKK 18 mio.Fayrefield Foods A/SFayrefield Foods A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. David Neil McFarlane er medlem av styret.Se mere
23. april 2018AdresseendringFayrefield Foods A/SFayrefield Foods A/S flytter til ny adresse i Vejle. David Neil McFarlane er medlem av styret.Se mere
3. juli 2017Jens Bruun Haugstrup blir med i ledelsenFayrefield Foods A/SJens Bruun Haugstrup blir med i ledelsen for Fayrefield Foods A/S. David Neil McFarlane er medlem av styret.Se mere
12. juni 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokaderFayrefield Foodtec Scandinavia A/S Keld Larsen og David Neil McFarlane er trådt ind i bestyrelsen hos Fayrefield Foodtec Scandinavia A/S (kilde: Les artikkel
9. juni 2017 · Food SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerFayrefield Foodtec Scandinavia A/S Keld Larsen og David Neil McFarlane er trådt ind i bestyrelsen hos Fayrefield Foodtec Scandinavia A/S (kilde: Les artikkel
29. mai 2017Overskudd på DKK 10 mio.Fayrefield Foods A/SFayrefield Foods A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. David Neil McFarlane er medlem av styret.Se mere
22. mai 2017David Neil McFarlane blir med i styretFayrefield Foods A/SDavid Neil McFarlane blir med i styret for Fayrefield Foods A/S.Se mere
22. mai 2017Nytt navn: Fayrefield Foods A/SFAYREFIELD FOODTEC SCANDINAVIA A/SFAYREFIELD FOODTEC SCANDINAVIA A/S skifter navn til Fayrefield Foods A/S. David Neil McFarlane er medlem av styret.Se mere