3. juniEndring i eierkretsenDanske Fagblade ApSDayan Abdollahpour Vafai er ikke lenger registrert som reell eier av Danske Fagblade ApS.Se mere
1. juniDayan Abdollahpour Vafai forlater ledelsenFokusmedier ApSDayan Abdollahpour Vafai forlater ledelsen for Fokusmedier ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. juniEndring i eierkretsenFokusmedier ApSDayan Abdollahpour Vafai er ikke lenger registrert som reell eier av Fokusmedier ApS.Se mere
26. januarNy status UNDER KONKURSMEGATREND ApSTidligere status: Normal. Dayan Abdollahpour Vafai eier 50% av virksomheten.Se mere
4. august 2023Overskudd på DKK 0 MEGATREND ApSMEGATREND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2022 til 31. januar. Dayan Abdollahpour Vafai eier 50% av virksomheten.Se mere
26. juli 2023Overskudd på DKK 680.396 Danske Fagblade ApSDanske Fagblade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2022 til 31. januar. Dayan Abdollahpour Vafai er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 68.690 Fokusmedier ApSFokusmedier ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. juli 2021 til 31. desember 2022. Dayan Abdollahpour Vafai er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2023Endring i eierkretsenMEGATREND ApSDayan Abdollahpour Vafai reduserer sitt reelle eierskap av MEGATREND ApS.Se mere
27. februar 2023Frederik Christian Ludwig Oestmann Lund blir med i ledelsenFokusmedier ApSFrederik Christian Ludwig Oestmann Lund blir med i ledelsen for Fokusmedier ApS. Dayan Abdollahpour Vafai er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2023AdresseendringFokusmedier ApSFokusmedier ApS flytter fra København V til Charlottenlund. Dayan Abdollahpour Vafai er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2023Endring i eierkretsenFokusmedier ApSDayan Abdollahpour Vafai registrert som reell eier av Fokusmedier ApS.Se mere
1. januar 2023Dayan Abdollahpour Vafai blir med i ledelsenFokusmedier ApSDayan Abdollahpour Vafai blir med i ledelsen for Fokusmedier ApS.Se mere
26. oktober 2022Regnskap for 2022 omgjortDanske Fagblade ApSDanske Fagblade ApS gjør om regnskapet for perioden 1. februar 2021 til 31. januar. Dayan Abdollahpour Vafai er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Regnskap for 2022 omgjortDanske Fagblade ApSDanske Fagblade ApS gjør om regnskapet for perioden 1. februar 2021 til 31. januar. Dayan Abdollahpour Vafai er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2022 · Motor MagasinetPas på fupfirmaer i sommerperioden- At vi anvender dette navn er for at understrege indholdet, nemlig motor, ligesom vi har en andre medier, der også er navngivet -bladet, forklarer Dayan Vafai.Les artikkel
4. mai 2022Endring i eierkretsenDanske Fagblade ApSDayan Abdollahpour Vafai registrert som reell eier av Danske Fagblade ApS.Se mere
18. februar 2022Endring i eierkretsenDanske Fagblade ApSFrederik Christian Ludwig Oestmann Lund øker sitt reelle eierskap av Danske Fagblade ApS. Dayan Abdollahpour Vafai er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2022AdresseendringDanske Fagblade ApSDanske Fagblade ApS flytter til ny adresse i Holte. Dayan Abdollahpour Vafai er medlem af ledelsen.Se mere