1. september 2020Peter Møller Hassingboe blir med i ledelsenMT Nedrivning ApSPeter Møller Hassingboe erstatter Dennis Bahr i ledelsen for MT Nedrivning ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. september 2020Jacob Oest Olesen blir med i ledelsenBOO Group Holding ApSJacob Oest Olesen erstatter Dennis Bahr i ledelsen for BOO Group Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. september 2020Endring i eierkretsenBOO Group Holding ApSDennis Bahr er ikke lenger registrert som reell eier av BOO Group Holding ApS.Se mere
1. september 2020Endring i eierkretsenMT Nedrivning ApSDennis Bahr er ikke lenger registrert som reell eier av MT Nedrivning ApS.Se mere
8. januar 2020AdresseendringBOO Group Holding ApSBOO Group Holding ApS flytter til ny adresse i Hjortshøj. Dennis Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2020AdresseendringMT Nedrivning ApSMT Nedrivning ApS flytter til ny adresse i Hjortshøj. Dennis Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2019Regnskap for 2018 offentligjortMT Nedrivning ApSMT Nedrivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. april 2018 til 31. desember 2018. Dennis Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2019Regnskap for 2018 offentligjortBOO Group Holding ApSBOO Group Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. april 2018 til 31. desember 2018. Dennis Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2019AdresseendringBOO Group Holding ApSBOO Group Holding ApS flytter fra Egå til Hjortshøj. Dennis Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2019AdresseendringMT Nedrivning ApSMT Nedrivning ApS flytter fra Egå til Hjortshøj. Dennis Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2018Nytt navn: MT Nedrivning ApSMT Group Nedrivning af 2017 ApSMT Group Nedrivning af 2017 ApS skifter navn til MT Nedrivning ApS. Dennis Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2018StiftelseMT Group Nedrivning af 2017 ApSMT Group Nedrivning af 2017 ApS stiftes i bransjen nedrivning. Dennis Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2018StiftelseBOO Group Holding ApSBOO Group Holding ApS stiftes i bransjen nedrivning. Dennis Bahr er medlem af ledelsen.Se mere