23. desember 2011Dennis Bøje Christensen forlater ledelsenDBC INVEST ApSDennis Bøje Christensen forlater ledelsen for DBC INVEST ApS etter en periode på 5 år.Se mere
29. november 2011Dennis Bøje Christensen forlater ledelsenHUMLETORVET ApSDennis Bøje Christensen forlater ledelsen for HUMLETORVET ApS etter en periode på 5 år.Se mere
24. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortHUMLETORVET ApSHUMLETORVET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Dennis Bøje Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortDBC INVEST ApSDBC INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Dennis Bøje Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2010AdresseendringHUMLETORVET ApSHUMLETORVET ApS flytter fra Slagelse til Sorø. Dennis Bøje Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortHUMLETORVET ApSHUMLETORVET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Dennis Bøje Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortDBC INVEST ApSDBC INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Dennis Bøje Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortDBC INVEST ApSDBC INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Dennis Bøje Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortHUMLETORVET ApSHUMLETORVET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Dennis Bøje Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2008AdresseendringDBC INVEST ApSDBC INVEST ApS flytter til ny adresse i Slagelse. Dennis Bøje Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortHUMLETORVET ApSHUMLETORVET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Dennis Bøje Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortDBC INVEST ApSDBC INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Dennis Bøje Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Købmænd og døgnkioskerHUMLETORVET ApSTidligere bransje: Kolonialhandel. Dennis Bøje Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2007Endring i eierkretsenHUMLETORVET ApSRonny Christian Holme Larsen registrert som reell eier av HUMLETORVET ApS. Dennis Bøje Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2007StiftelseHUMLETORVET ApSHUMLETORVET ApS stiftes i bransjen kolonialhandel. Dennis Bøje Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2007StiftelseDBC INVEST ApSDBC INVEST ApS stiftes i bransjen uoplyst. Dennis Bøje Christensen er medlem af ledelsen.Se mere