Ellemand og Lilløen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dennis Christian Lilløen er medlem af ledelsen.
Ellemand og Lilløen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dennis Christian Lilløen er medlem af ledelsen.
Ellemand og Lilløen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dennis Christian Lilløen er medlem af ledelsen.
Ellemand og Lilløen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Dennis Christian Lilløen er medlem af ledelsen.
Ellemand og Lilløen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Dennis Christian Lilløen er medlem af ledelsen.
LILLØEN og ELLEMAND IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Dennis Christian Lilløen er adm. direktør i virksomheten.
Ellemand og Lilløen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Dennis Christian Lilløen er medlem af ledelsen.