EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dennis Gerhard Klokkeriis Skjold er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dennis Gerhard Klokkeriis Skjold er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dennis Gerhard Klokkeriis Skjold er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Dennis Gerhard Klokkeriis Skjold er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Dennis Gerhard Klokkeriis Skjold er medlem av styret.
Jens Toft Andersen erstatter Poul Jesper Bækbo i ledelsen for EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS etter en periode på 4 år. Dennis Gerhard Klokkeriis Skjold er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Dennis Gerhard Klokkeriis Skjold er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Dennis Gerhard Klokkeriis Skjold er medlem av styret.
Jesper Jung Johansen erstatter Kjeld Gyldenløve Bitsch i styret for EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS etter en periode på 2 år. Dennis Gerhard Klokkeriis Skjold er fortsatt styremedlem.
EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Dennis Gerhard Klokkeriis Skjold er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Dennis Gerhard Klokkeriis Skjold er medlem av styret.
Poul Jesper Bækbo erstatter Kjeld Gyldenløve Bitsch i ledelsen for EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS etter en periode på 2 år. Dennis Gerhard Klokkeriis Skjold er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. november 2013 til 31. desember 2014. Dennis Gerhard Klokkeriis Skjold er medlem av styret.